LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.01.2021 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14 |
|
PAVEL ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.01.2021 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14 |
|
VOJTĚCH POLÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.01.2021 |
Adresa: |
36005, 25132598, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Tisová, 979, 3 |
|
LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.01.2021 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14, Nerudova 302/14, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
PAVEL ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.01.2021 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14, Nerudova 302/14, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
VOJTĚCH POLÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.01.2021 |
Adresa: |
36005, 25132598, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Tisová, 979, 3, Tisová 979/3, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
KATEŘINA KAŠPERKO
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
člen výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
36001, 11984147, Karlovy Vary, Sadov, Podlesí, 35 |
|
KATEŘINA KAŠPERKO
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
člen výboru |
17.08.2016 |
Adresa: |
36001, 11984147, Karlovy Vary, Sadov, Podlesí, 35, Podlesí 35, 36001 Sadov |
|
KATEŘINA MITÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen výboru |
16.12.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14 |
|
LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
předseda výboru |
16.12.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14 |
|
PAVEL ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
člen výboru |
16.12.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14 |
|
KATEŘINA MITÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen výboru |
16.12.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14, Nerudova 302/14, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
PAVEL ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
člen výboru |
16.12.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14, Nerudova 302/14, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2021
|
předseda výboru |
16.12.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14, Nerudova 302/14, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
KATEŘINA MITÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
předseda výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14 |
|
LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
člen výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14 |
|
VÁCLAV ENDAL
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
člen výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
43201, 18473881, Kadaň, Kadaň, Husova, 1310 |
|
KATEŘINA MITÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
předseda výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14, Nerudova 302/14, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
člen výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14, Nerudova 302/14, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
VÁCLAV ENDAL
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
člen výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
43201, 18473881, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Husova, 1310, Husova 1310, 43201 Kadaň |
|
Kateřina Mitáčková
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
předseda výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14 |
|
LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
člen výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14 |
|
Václav Endal
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
člen výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
43201, 18473881, Kadaň, Husova, 1310 |
|
KATEŘINA MITÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
předseda výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14, Nerudova 302/14, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
člen výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
36017, 20706499, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nerudova, 302, 14, Nerudova 302/14, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
VÁCLAV ENDAL
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
člen výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
43201, 18473881, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Husova, 1310, Husova 1310, 43201 Kadaň |
|
Lukáš Hořt
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
předseda výboru |
14.03.2007 |
Adresa: |
12021857, Jáchymov, Vršek, 36 |
|
Jiří Vaněček
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
člen výboru |
14.03.2007 |
Adresa: |
26033640, Kolová, 200 |
|
Václav Endal
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
člen výboru |
14.03.2007 |
Adresa: |
18473881, Kadaň, Husova, 1310 |
|
Lukáš Hořt
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
předseda výboru |
14.03.2007 |
Adresa: |
36251, 40178137, Karlovy Vary, Jáchymov, Vršek, 36, Vršek 36, 36251 Jáchymov |
|
Jiří Vaněček
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
člen výboru |
14.03.2007 |
Adresa: |
36001, 26033640, Karlovy Vary, Kolová, Kolová, 200, č.p. 200, 36001 Kolová |
|
VÁCLAV ENDAL
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
člen výboru |
14.03.2007 |
Adresa: |
43201, 18473881, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Husova, 1310, Husova 1310, 43201 Kadaň |
|