VÁCLAVA SIMOTOVÁ
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
předseda výboru |
11.02.2017 |
Adresa: |
32600, 24494992, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 715, 14 |
|
VÁCLAVA SIMOTOVÁ
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
předseda výboru |
11.02.2017 |
Adresa: |
32600, 24494992, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 715, 14, Blatenská 715/14, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
VÁCLAVA SIMOTOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
32600, 24494992, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 715, 14 |
|
JITKA KOPČILOVÁ
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
32600, 24494992, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 715, 14 |
|
PETRA KOŤUHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
32600, 24494976, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 713, 18 |
|
VÁCLAVA SIMOTOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
32600, 24494992, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 715, 14, Blatenská 715/14, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
PETRA KOŤUHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
32600, 24494976, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 713, 18, Blatenská 713/18, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
JITKA KOPČILOVÁ
|
Neaktivní
od 09.05.2022
|
člen výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
32600, 24494992, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 715, 14, Blatenská 715/14, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Jan Špiroch
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
18.05.2012 |
Adresa: |
32600, Plzeň 2, Blatenská, 715, 14 |
|
Libuše Šťastná
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
předseda výboru |
18.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24494984, Plzeň, Blatenská, 16 |
|
Jan Špiroch
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
18.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24494992, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 715, 14, Blatenská 715/14, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Libuše Šťastná
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
předseda výboru |
18.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24494984, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 714, 16, Blatenská 714/16, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Naděžda Toflová
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
06.01.2011 |
Adresa: |
32600, 24494968, Plzeň, Blatenská, 712, 20 |
|
Petra Kizlinková
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
06.01.2011 |
Adresa: |
32600, 24494976, Plzeň, Blatenská, 713, 18 |
|
Naděžda Toflová
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
06.01.2011 |
Adresa: |
32600, 24494968, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 712, 20, Blatenská 712/20, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Petra Kizlinková
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
člen výboru |
06.01.2011 |
Adresa: |
32600, 24494976, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 713, 18, Blatenská 713/18, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Vladimír Kopelent
|
Neaktivní
od 04.03.2008
|
místopředseda výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
32600, 24494984, Plzeň, Blatenská, 16 |
|
Vladimír Thán
|
Neaktivní
od 06.01.2011
|
člen výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
32600, 24494976, Plzeň, Blatenská, 18 |
|
Mirka Hokrová
|
Neaktivní
od 18.05.2012
|
předseda výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
32600, 24494992, Plzeň, Blatenská, 14 |
|
Libuše Šťastná
|
Neaktivní
od 18.05.2012
|
člen výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
32600, 24494984, Plzeň, Blatenská, 16 |
|
Vladimír Kopelent
|
Neaktivní
od 04.03.2008
|
místopředseda výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
32600, 24494984, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 714, 16, Blatenská 714/16, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Vladimír Thán
|
Neaktivní
od 06.01.2011
|
člen výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
32600, 24494976, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 713, 18, Blatenská 713/18, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Libuše Šťastná
|
Neaktivní
od 18.05.2012
|
člen výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
32600, 24494984, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 714, 16, Blatenská 714/16, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
MIRKA HOKROVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2012
|
předseda výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
32600, 24494992, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Blatenská, 715, 14, Blatenská 715/14, Lobzy, 32600 Plzeň |
|