MARTIN MULAČ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.07.2023 |
Adresa: |
36005, 20685441, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191, 109, Sokolovská 191/109, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
MARTINA RYBCZUKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2023 |
Adresa: |
36005, 20686005, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293, 107, Sokolovská 293/107, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
ALENA MULAČOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
36005, 20685441, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191, 109 |
|
ALENA MULAČOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
36005, 20685441, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191, 109, Sokolovská 191/109, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
MARTINA RYBCZUKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.12.2019 |
Adresa: |
36005, 20686005, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293, 107 |
|
JANA BAREŠOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.05.2018 |
Adresa: |
36005, 20685441, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191, 109 |
|
MARTINA RYBCZUKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
Člen výboru |
13.12.2019 |
Adresa: |
36005, 20686005, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293, 107, Sokolovská 293/107, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
KRISTA FILIPOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
Člen výboru |
11.05.2018 |
Adresa: |
36005, 20686005, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293, 107 |
|
PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 24.03.2021
|
Člen výboru |
11.05.2018 |
Adresa: |
36005, 20684959, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 102, 105 |
|
KRISTA FILIPOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
Člen výboru |
11.05.2018 |
Adresa: |
36005, 20686005, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293, 107, Sokolovská 293/107, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 24.03.2021
|
Člen výboru |
11.05.2018 |
Adresa: |
36005, 20684959, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 102, 105, Sokolovská 102/105, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
JANA BAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
Předseda výboru |
11.05.2018 |
Adresa: |
36005, 20685441, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191, 109, Sokolovská 191/109, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
JANA BAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
předseda výboru |
27.05.2015 |
Adresa: |
36005, 20685441, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191, 109 |
|
PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
místopředseda výboru |
27.05.2015 |
Adresa: |
36005, 20684959, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 102, 105 |
|
KRISTA FILIPOVÁ
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
člen výboru |
27.05.2015 |
Adresa: |
36005, 20686005, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293, 107 |
|
JANA BAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
předseda výboru |
27.05.2015 |
Adresa: |
36005, 20685441, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191, 109, Sokolovská 191/109, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
místopředseda výboru |
27.05.2015 |
Adresa: |
36005, 20684959, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 102, 105, Sokolovská 102/105, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
KRISTA FILIPOVÁ
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
člen výboru |
27.05.2015 |
Adresa: |
36005, 20686005, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293, 107, Sokolovská 293/107, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
Jana Barešová
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
předseda výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
20685441, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191/109 |
|
Petr Veselý
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
místopředseda výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
20684959, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 102/105 |
|
Krista Filipová
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
člen výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
20686005, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293/107 |
|
JANA BAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
předseda výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
36005, 20685441, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191, 109, Sokolovská 191/109, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
místopředseda výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
36005, 20684959, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 102, 105, Sokolovská 102/105, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
KRISTA FILIPOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
člen výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
36005, 20686005, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293, 107, Sokolovská 293/107, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
Jana Barešová
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
předseda výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
20685441, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191/109 |
|
Petr Veselý
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
člen výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
20684959, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 102/105 |
|
Krista Filipová
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
člen výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
20686005, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293/107 |
|
JANA BAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
předseda výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
36005, 20685441, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 191, 109, Sokolovská 191/109, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
člen výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
36005, 20684959, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 102, 105, Sokolovská 102/105, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
KRISTA FILIPOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
člen výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
36005, 20686005, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská, 293, 107, Sokolovská 293/107, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|