STANISLAV PTÁČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.03.2022 |
Adresa: |
35601, 2610124, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 7 |
|
STANISLAV PTÁČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.03.2022 |
Adresa: |
35601, 2610124, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 7, Hornická kolonie 7, 35601 Lomnice |
|
IVANA ŠVANTNEROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
01.12.2016 |
Adresa: |
35601, 2610680, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 76 |
|
ANNA MARŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.12.2016 |
Adresa: |
35601, 2610671, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 75 |
|
IVANA ŠVANTNEROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
01.12.2016 |
Adresa: |
35601, 2610680, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 76, Hornická kolonie 76, 35601 Lomnice |
|
ANNA MARŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.12.2016 |
Adresa: |
35601, 2610671, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 75, Hornická kolonie 75, 35601 Lomnice |
|
DALILA FRISCHTOKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
člen výboru |
13.08.2020 |
Adresa: |
73951, 12491861, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 381 |
|
DALILA FRISCHTOKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
člen výboru |
13.08.2020 |
Adresa: |
73951, 12491861, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 381, č.p. 381, 73951 Dobrá |
|
DALILA HAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
člen výboru |
21.08.2019 |
Adresa: |
73951, 12491861, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 381 |
|
DALILA HAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
člen výboru |
21.08.2019 |
Adresa: |
73951, 12491861, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 381, č.p. 381, 73951 Dobrá |
|
DALILA HAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
člen výboru |
14.11.2018 |
Adresa: |
35601, 2610124, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 7 |
|
DALILA HAVELKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
člen výboru |
14.11.2018 |
Adresa: |
35601, 2610124, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 7, Hornická kolonie 7, 35601 Lomnice |
|
SOŇA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
Člen výboru |
01.12.2016 |
Adresa: |
35601, 2610124, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 7 |
|
SOŇA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
Člen výboru |
01.12.2016 |
Adresa: |
35601, 2610124, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 7, Hornická kolonie 7, 35601 Lomnice |
|
Ivana Švantnerová
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
předseda výboru |
12.01.2012 |
Adresa: |
2610680, Lomnice, Hornická kolonie, 76 |
|
Soňa Poláková
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
člen výboru |
12.01.2012 |
Adresa: |
2610124, Lomnice, Hornická kolonie, 7 |
|
Anna Maršíková
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
člen výboru |
12.01.2012 |
Adresa: |
2610671, Lomnice, Hornická kolonie, 75 |
|
IVANA ŠVANTNEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
předseda výboru |
12.01.2012 |
Adresa: |
35601, 2610680, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 76, Hornická kolonie 76, 35601 Lomnice |
|
SOŇA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
člen výboru |
12.01.2012 |
Adresa: |
35601, 2610124, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 7, Hornická kolonie 7, 35601 Lomnice |
|
ANNA MARŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
člen výboru |
12.01.2012 |
Adresa: |
35601, 2610671, Sokolov, Lomnice, Lomnice, Hornická kolonie, 75, Hornická kolonie 75, 35601 Lomnice |
|