JANA ŠOBÍŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.12.2023 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9, Lábkova 897/9, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Mgr. LIBOR JANÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.04.2022 |
Adresa: |
31800, 24564621, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 893, 1 |
|
Mgr. LIBOR JANÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.04.2022 |
Adresa: |
31800, 24564621, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 893, 1, Lábkova 893/1, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
DANIEL POUR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564648, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 895, 5 |
|
Mgr. FRANTIŠEK OPAVA
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564630, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 894, 3 |
|
LUKÁŠ KOUKOLÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564656, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 896, 7 |
|
JAROMÍR JIRKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9 |
|
JITKA HOFFMANNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564672, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 898, 11 |
|
Ing. JIŘÍ VOCELKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564681, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 899, 13 |
|
Mgr. IGOR JEŽEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15 |
|
Mgr. FRANTIŠEK OPAVA
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564630, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 894, 3, Lábkova 894/3, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
LUKÁŠ KOUKOLÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564656, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 896, 7, Lábkova 896/7, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JITKA HOFFMANNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564672, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 898, 11, Lábkova 898/11, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Ing. JIŘÍ VOCELKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564681, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 899, 13, Lábkova 899/13, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Mgr. IGOR JEŽEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15, Lábkova 900/15, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
DANIEL POUR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564648, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 895, 5, Lábkova 895/5, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Mgr. LIBOR JANÍČEK
|
Neaktivní
od 24.04.2022
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
36452, 12018759, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Velké náměstí, 144 |
|
Mgr. LIBOR JANÍČEK
|
Neaktivní
od 24.04.2022
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
36452, 12018759, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Velké náměstí, 144, Velké náměstí 144, 36452 Žlutice |
|
JAROMÍR JIRKA
|
Neaktivní
od 09.12.2023
|
člen výboru |
18.12.2021 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9, Lábkova 897/9, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Ing. JIŘÍ VOCELKA
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
09.07.2019 |
Adresa: |
31800, 24564681, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 899, 13 |
|
Ing. JIŘÍ VOCELKA
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
09.07.2019 |
Adresa: |
31800, 24564681, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 899, 13, Lábkova 899/13, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JAROMÍR JIRKA
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
02.06.2018 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9 |
|
JAROMÍR JIRKA
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
02.06.2018 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9, Lábkova 897/9, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
DANUŠE SAXLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2018
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9 |
|
PETR TREJBAL
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564681, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 899, 13 |
|
DANIEL POUR
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
předseda výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564648, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 895, 5 |
|
LIBOR JANÍČEK
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
36452, 12018759, Žlutice, Žlutice, Velké náměstí, 144 |
|
FRANTIŠEK OPAVA
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564630, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 894, 3 |
|
JIŘÍ HEMRLE
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564656, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 896, 7 |
|
JITKA HOFFMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564672, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 898, 11 |
|
JIŘÍ HAUER
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15 |
|
DANUŠE SAXLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2018
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9, Lábkova 897/9, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
PETR TREJBAL
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564681, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 899, 13, Lábkova 899/13, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JIŘÍ HAUER
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15, Lábkova 900/15, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JITKA HOFFMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564672, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 898, 11, Lábkova 898/11, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
DANIEL POUR
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
předseda výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564648, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 895, 5, Lábkova 895/5, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
LIBOR JANÍČEK
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
36452, 12018759, Karlovy Vary, Žlutice, Žlutice, Velké náměstí, 144, Velké náměstí 144, 36452 Žlutice |
|
FRANTIŠEK OPAVA
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564630, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 894, 3, Lábkova 894/3, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JIŘÍ HEMRLE
|
Neaktivní
od 18.12.2021
|
člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
31800, 24564656, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 896, 7, Lábkova 896/7, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Daniel Pour
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
předseda výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
24564648, Plzeň, Lábkova, 5 |
|
Petr Trejbal
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
24564681, Plzeň, Lábkova, 13 |
|
Jiří Hemrle
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
24564656, Plzeň, Lábkova, 7 |
|
Mgr. František Opava
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
24564630, Plzeň, Lábkova, 3 |
|
Jitka Hoffmannová
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
24564672, Plzeň, Lábkova, 11 |
|
Jiří Hauer
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
24564699, Plzeň, Lábkova, 15 |
|
DANIEL POUR
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
předseda výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
31800, 24564648, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 895, 5, Lábkova 895/5, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
PETR TREJBAL
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
31800, 24564681, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 899, 13, Lábkova 899/13, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JIŘÍ HEMRLE
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
31800, 24564656, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 896, 7, Lábkova 896/7, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Mgr. FRANTIŠEK OPAVA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
31800, 24564630, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 894, 3, Lábkova 894/3, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JITKA HOFFMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
31800, 24564672, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 898, 11, Lábkova 898/11, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JIŘÍ HAUER
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
31.05.2012 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15, Lábkova 900/15, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Petr Krátký
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
27.05.2010 |
Adresa: |
30100, Plzeň, Lábkova, 1 |
|
Petr Krátký
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
27.05.2010 |
Adresa: |
31800, 24564621, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 893, 1, Lábkova 893/1, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Danuše Saxlová
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
16.06.2009 |
Adresa: |
24564664, Plzeň, Lábkova, 9 |
|
DANUŠE SAXLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen výboru |
16.06.2009 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9, Lábkova 897/9, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Pavel Luciak
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
člen výboru |
22.04.2008 |
Adresa: |
24564621, Plzeň, Lábkova, 1 |
|
Pavel Luciak
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
člen výboru |
22.04.2008 |
Adresa: |
31800, 24564621, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 893, 1, Lábkova 893/1, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Jaromír Jirka
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
24564664, Plzeň, Lábkova, 9 |
|
Daniel Pour
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
předseda výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
24564648, Plzeň, Lábkova, 5 |
|
Jiří Hemrle
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
24564656, Plzeň, Lábkova, 7 |
|
František Opava
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
24564630, Plzeň, Lábkova, 3 |
|
Jitka Hoffmannová
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
24564672, Plzeň, Lábkova, 11 |
|
Jiří Hauer
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
24564699, Plzeň, Lábkova, 15 |
|
JAROMÍR JIRKA
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9, Lábkova 897/9, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JITKA HOFFMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
31800, 24564672, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 898, 11, Lábkova 898/11, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JIŘÍ HAUER
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15, Lábkova 900/15, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JIŘÍ HEMRLE
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
31800, 24564656, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 896, 7, Lábkova 896/7, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
FRANTIŠEK OPAVA
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
člen výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
31800, 24564630, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 894, 3, Lábkova 894/3, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
DANIEL POUR
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
předseda výboru |
24.03.2007 |
Adresa: |
31800, 24564648, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 895, 5, Lábkova 895/5, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Jaroslav Riedl
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
08.06.2005 |
Adresa: |
595454, Horní Bříza, Třída 1. máje, 328 |
|
Jaroslav Riedl
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
08.06.2005 |
Adresa: |
33012, 595454, Plzeň-sever, Horní Bříza, Horní Bříza, Třída 1. máje, 328, Třída 1. máje 328, 33012 Horní Bříza |
|
Daniel Pour
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
06.05.2004 |
Adresa: |
24564648, Plzeň, Lábkova, 5 |
|
DANIEL POUR
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
06.05.2004 |
Adresa: |
31800, 24564648, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 895, 5, Lábkova 895/5, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
František Petrmichl
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
24564664, Plzeň, Lábkova, 9 |
|
Miloslav Burda
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Předseda výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
24564672, Plzeň, Lábkova, 11 |
|
Jiří Martínek
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
24564630, Plzeň, Lábkova, 3 |
|
Miloslav Ferbas
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
24564656, Plzeň, Lábkova, 7 |
|
Břetislav Sojka
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
24564699, Plzeň, Lábkova, 15 |
|
Josef Medenci
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
24564621, Plzeň, Lábkova, 1 |
|
Petr Trejbal
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
24564681, Plzeň, Lábkova, 13 |
|
František Petrmichl
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
31800, 24564664, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 897, 9, Lábkova 897/9, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Jiří Martínek
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
31800, 24564630, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 894, 3, Lábkova 894/3, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Miloslav Ferbas
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
31800, 24564656, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 896, 7, Lábkova 896/7, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Břetislav Sojka
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
31800, 24564699, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 900, 15, Lábkova 900/15, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Miloslav Burda
|
Neaktivní
od 24.03.2007
|
Předseda výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
31800, 24564672, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 898, 11, Lábkova 898/11, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Josef Medenci
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
31800, 24564621, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 893, 1, Lábkova 893/1, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
PETR TREJBAL
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
Člen výboru |
02.08.2003 |
Adresa: |
31800, 24564681, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Lábkova, 899, 13, Lábkova 899/13, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|