NAĎA HASMAN
|
Aktivní
|
Předsedkyně |
15.05.2024 |
Adresa: |
41111, 16795512, Litoměřice, Sulejovice, Sulejovice, Husova, 51, Husova 51, 41111 Sulejovice |
|
PAVEL MEISNER
|
Aktivní
|
Hospodář |
15.05.2024 |
Adresa: |
27054, 21389586, Rakovník, Třeboc, Třeboc, 10, č.p. 10, 27054 Třeboc |
|
ZDEŇKA LACMANOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
15.05.2024 |
Adresa: |
41201, 2918668, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Alfonse Muchy, 415, 23, Alfonse Muchy 415/23, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
ŽANETA JANATOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
15.05.2024 |
Adresa: |
41002, 16847369, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Sady pionýrů, 876, 31, Sady pionýrů 876/31, 41002 Lovosice |
|
KRISTINA MÜLLEROVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
15.05.2024 |
Adresa: |
41201, 17728967, Litoměřice, Trnovany, Podviní, 37, Podviní 37, 41201 Trnovany |
|
PAVEL MEISNER
|
Aktivní
|
Hospodář |
01.03.2022 |
Adresa: |
27054, 21389586, Rakovník, Třeboc, Třeboc, 10 |
|
ŽANETA JANATOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
01.03.2022 |
Adresa: |
41002, 16847369, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Sady pionýrů, 876, 31 |
|
Ing. DANIELA LAMPOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
01.03.2022 |
Adresa: |
41201, 16737288, Litoměřice, Miřejovice, Miřejovice, 10 |
|
ZDEŇKA LACMANOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
01.03.2022 |
Adresa: |
41201, 2918668, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Alfonse Muchy, 415, 23 |
|
NAĎA HASMAN
|
Aktivní
|
Předsedkyně výboru, pokladní |
01.03.2022 |
Adresa: |
41111, 16795512, Litoměřice, Sulejovice, Sulejovice, Husova, 51 |
|
PAVEL MEISNER
|
Neaktivní
od 15.05.2024
|
Hospodář |
01.03.2022 |
Adresa: |
27054, 21389586, Rakovník, Třeboc, Třeboc, 10, č.p. 10, 27054 Třeboc |
|
ŽANETA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2024
|
Členka výboru |
01.03.2022 |
Adresa: |
41002, 16847369, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Sady pionýrů, 876, 31, Sady pionýrů 876/31, 41002 Lovosice |
|
Ing. DANIELA LAMPOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2024
|
Členka výboru |
01.03.2022 |
Adresa: |
41201, 16737288, Litoměřice, Miřejovice, Miřejovice, 10, č.p. 10, 41201 Miřejovice |
|
ZDEŇKA LACMANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2024
|
Členka výboru |
01.03.2022 |
Adresa: |
41201, 2918668, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Alfonse Muchy, 415, 23, Alfonse Muchy 415/23, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
NAĎA HASMAN
|
Neaktivní
od 15.05.2024
|
Předsedkyně výboru, pokladní |
01.03.2022 |
Adresa: |
41111, 16795512, Litoměřice, Sulejovice, Sulejovice, Husova, 51, Husova 51, 41111 Sulejovice |
|
PAVEL MEISNER
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
hospodář |
30.12.2020 |
Adresa: |
27054, 21389586, Rakovník, Třeboc, Třeboc, 10 |
|
PAVEL MEISNER
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
hospodář |
30.12.2020 |
Adresa: |
27054, 21389586, Rakovník, Třeboc, Třeboc, 10, č.p. 10, 27054 Třeboc |
|
LENKA ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
výcvikář |
06.04.2016 |
Adresa: |
41201, 69755175, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Žalhostická, 2278 |
|
LENKA ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
výcvikář |
06.04.2016 |
Adresa: |
41201, 69755175, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Žalhostická, 2278, Žalhostická 2278, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
ŽANETA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
výcvikář |
18.12.2015 |
Adresa: |
41002, 16847369, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Sady pionýrů, 876, 31 |
|
ŽANETA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
výcvikář |
18.12.2015 |
Adresa: |
41002, 16847369, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Sady pionýrů, 876, 31, Sady pionýrů 876/31, 41002 Lovosice |
|
ŽANETA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
výcvikář |
29.10.2015 |
Adresa: |
41145, 16683765, Chotiněves, Chotiněves, 56 |
|
LENKA ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
výcvikář |
29.10.2015 |
Adresa: |
41201, 2920280, Litoměřice, Litoměřice-Město, 5. května, 77, 12 |
|
PAVEL MEISNER
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
hospodář |
29.10.2015 |
Adresa: |
41301, 16750764, Budyně nad Ohří, Písty, 66 |
|
RENATA TLAPÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
předsedkyně výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
41141, 16837517, Žitenice, Žitenice, Litoměřická, 18 |
|
NAĎA HASMAN
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
pokladní |
29.10.2015 |
Adresa: |
41111, 16795512, Sulejovice, Sulejovice, Husova, 51 |
|
ŽANETA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
výcvikář |
29.10.2015 |
Adresa: |
41145, 16683765, Litoměřice, Chotiněves, Chotiněves, 56, č.p. 56, 41145 Chotiněves |
|
LENKA ŠVECOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
výcvikář |
29.10.2015 |
Adresa: |
41201, 2920280, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, 5. května, 77, 12, 5. května 77/12, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
PAVEL MEISNER
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
hospodář |
29.10.2015 |
Adresa: |
41301, 16750764, Litoměřice, Budyně nad Ohří, Písty, 66, Písty 66, 41301 Budyně nad Ohří |
|
RENATA TLAPÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
předsedkyně výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
41141, 16837517, Litoměřice, Žitenice, Žitenice, Litoměřická, 18, Litoměřická 18, 41141 Žitenice |
|
NAĎA HASMAN
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
pokladní |
29.10.2015 |
Adresa: |
41111, 16795512, Litoměřice, Sulejovice, Sulejovice, Husova, 51, Husova 51, 41111 Sulejovice |
|