Dis. BARBORA IGLOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
17.07.2024 |
Adresa: |
70800, 76171973, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Španielova, 971, 30, Španielova 971/30, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. ZUZANA ŘEHÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2024 |
Adresa: |
70800, 3305767, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Pavlouskova, 4433, 1, Pavlouskova 4433/1, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MIROSLAV KRPEC
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2024 |
Adresa: |
70800, 3291197, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Opletalova, 790, 2, Opletalova 790/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
DANIEL DĚDIČ
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2024 |
Adresa: |
70030, 3257436, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 487, 7, Lumírova 487/7, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
ADAM BAŠTAN
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2024 |
Adresa: |
70800, 3299392, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Jana Šoupala, 1605, 17, Jana Šoupala 1605/17, Poruba, 70800 Ostrava |
|
PAVEL MOC
|
Aktivní
|
předseda |
19.06.2021 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28 |
|
JAROSLAV HUDEČEK
|
Aktivní
|
člen |
19.06.2021 |
Adresa: |
70800, 3305821, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Pavlouskova, 4439, 22 |
|
MIROSLAV KRPEC
|
Aktivní
|
člen |
19.06.2021 |
Adresa: |
70800, 3291197, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Opletalova, 790, 2 |
|
MILENA HEJMALOVÁ
|
Aktivní
|
tajemník |
29.08.2017 |
Adresa: |
70800, 3298094, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Mongolská, 1474, 44 |
|
ZUZANA ŘEHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
člen |
24.03.2023 |
Adresa: |
70800, 3305767, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Pavlouskova, 4433, 1, Pavlouskova 4433/1, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JIŘÍ DROZD
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
člen |
24.03.2023 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
PAVEL MOC
|
Neaktivní
od 21.03.2024
|
předseda |
19.06.2021 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28, Klimkovická 55/28, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JAROSLAV HUDEČEK
|
Neaktivní
od 10.04.2024
|
člen |
19.06.2021 |
Adresa: |
70800, 3305821, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Pavlouskova, 4439, 22, Pavlouskova 4439/22, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MIROSLAV KRPEC
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
člen |
19.06.2021 |
Adresa: |
70800, 3291197, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Opletalova, 790, 2, Opletalova 790/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARTA KOSTADINOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen |
14.02.2020 |
Adresa: |
70800, 23338792, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Jana Šoupala, 1600, 11 |
|
Ing. JANA TĚŽKÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen |
14.02.2020 |
Adresa: |
70200, 3182517, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 30. dubna, 560, 11 |
|
MARTA KOSTADINOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen |
14.02.2020 |
Adresa: |
70800, 23338792, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Jana Šoupala, 1600, 11, Jana Šoupala 1600/11, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JANA TĚŽKÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
člen |
14.02.2020 |
Adresa: |
70200, 3182517, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 30. dubna, 560, 11, 30. dubna 560/11, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
VÍTĚZSLAV UVÍRA
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
předseda |
16.11.2019 |
Adresa: |
70800, 3300234, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Podroužkova, 1689, 23 |
|
VÍTĚZSLAV UVÍRA
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
předseda |
16.11.2019 |
Adresa: |
70800, 3300234, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Podroužkova, 1689, 23, Podroužkova 1689/23, Poruba, 70800 Ostrava |
|
PAVEL BRÁDLE
|
Neaktivní
od 16.11.2019
|
předseda |
29.08.2017 |
Adresa: |
70800, 3306534, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 6022, 1 |
|
PAVEL BRÁDLE
|
Neaktivní
od 16.11.2019
|
předseda |
29.08.2017 |
Adresa: |
70800, 3306534, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 6022, 1, Francouzská 6022/1, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MILENA HEJMALOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
tajemník |
29.08.2017 |
Adresa: |
70800, 3298094, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Mongolská, 1474, 44, Mongolská 1474/44, Poruba, 70800 Ostrava |
|