Mgr. PETRA PÍCLOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
24.05.2023 |
Adresa: |
26901, 8662835, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2138, Pod Nemocnicí 2138, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
ROBERT HRBEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
24.05.2023 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139, Pod Nemocnicí 2139, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. MILOŠ LEV
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.07.2018 |
Adresa: |
26901, 8662835, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2138 |
|
Ing. MILOŠ LEV
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.07.2018 |
Adresa: |
26901, 8662835, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2138, Pod Nemocnicí 2138, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
VLADIMÍR HANZLÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.03.2016 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139 |
|
ANNA FIŠEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.03.2016 |
Adresa: |
26901, 8662835, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2138 |
|
Ing. ZDENĚK BRETŠNAJDR
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
Předseda výboru |
01.12.2017 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139 |
|
Ing. ZDENĚK BRETŠNAJDR
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
Předseda výboru |
01.12.2017 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139, Pod Nemocnicí 2139, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
EMIL WALDHAUSER
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
předseda výboru |
02.03.2016 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139 |
|
EMIL WALDHAUSER
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
předseda výboru |
02.03.2016 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139, Pod Nemocnicí 2139, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
VLADIMÍR HANZLÍK
|
Neaktivní
od 24.05.2023
|
člen výboru |
02.03.2016 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139, Pod Nemocnicí 2139, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
ANNA FIŠEROVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2023
|
člen výboru |
02.03.2016 |
Adresa: |
26901, 8662835, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2138, Pod Nemocnicí 2138, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. EMIL WALDHAUSER
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
předseda výboru |
12.12.2015 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139 |
|
Ing. EMIL WALDHAUSER
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
předseda výboru |
12.12.2015 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139, Pod Nemocnicí 2139, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Anna Fišerová
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
člen výboru |
03.06.2009 |
Adresa: |
8662835, Rakovník, Pod Nemocnicí, 2138 |
|
ANNA FIŠEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
člen výboru |
03.06.2009 |
Adresa: |
26901, 8662835, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2138, Pod Nemocnicí 2138, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. Lumír Cvejn
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
člen výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
8662835, Rakovník, Pod Nemocnicí, 2138 |
|
Ing. Emil Waldhauser
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
předseda výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
8662835, Rakovník, Pod Nemocnicí, 2138 |
|
Vladimír Hanzlík
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
člen výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
8662843, Rakovník, Pod Nemocnicí, 2139 |
|
Ing. Lumír Cvejn
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
člen výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
26901, 8662835, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2138, Pod Nemocnicí 2138, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. Emil Waldhauser
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
předseda výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
26901, 8662835, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2138, Pod Nemocnicí 2138, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
VLADIMÍR HANZLÍK
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
člen výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
26901, 8662843, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2139, Pod Nemocnicí 2139, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|