Ing. JIŘÍ POLCAR
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.05.2024 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|
Bc. PAVLÍNA RÁCZOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.05.2024 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|
DANIEL PRŮCHA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.05.2024 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|
ALENA BEJVANČICKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.08.2016 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527 |
|
ZDENĚK NOVÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.08.2016 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527 |
|
WOLFGANG WENZLIK
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.08.2016 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527 |
|
ALENA BEJVANČICKÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2024
|
člen výboru |
31.08.2016 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|
ZDENĚK NOVÝ
|
Neaktivní
od 08.05.2024
|
předseda výboru |
31.08.2016 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|
WOLFGANG WENZLIK
|
Neaktivní
od 08.05.2024
|
člen výboru |
31.08.2016 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|
Alena Bejvančická
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
člen výboru |
18.03.2006 |
Adresa: |
655261, Líně, U Rybníka, 527 |
|
ALENA BEJVANČICKÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
člen výboru |
18.03.2006 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|
Josef Hůla
|
Neaktivní
od 18.03.2006
|
člen výboru |
29.07.2005 |
Adresa: |
655261, Líně, U Rybníka, 527 |
|
Zdeněk Nový
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
předseda výboru |
29.07.2005 |
Adresa: |
655261, Líně, U Rybníka, 527 |
|
Wolfgang Wenzlik
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
člen výboru |
29.07.2005 |
Adresa: |
655261, Líně, U Rybníka, 527 |
|
Josef Hůla
|
Neaktivní
od 18.03.2006
|
člen výboru |
29.07.2005 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|
ZDENĚK NOVÝ
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
předseda výboru |
29.07.2005 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|
WOLFGANG WENZLIK
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
člen výboru |
29.07.2005 |
Adresa: |
33021, 655261, Plzeň-sever, Líně, Líně, U Rybníka, 527, U Rybníka 527, 33021 Líně |
|