Ing. MICHAL JAROLÍM
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
předseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
32200, 73332828, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Žitná, 618, 22 |
|
PAVEL KREJČÍK
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
místopředseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
32600, 24520021, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 2261, 35 |
|
Ing. MICHAL JAROLÍM
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
předseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
32200, 73332828, Plzeň-město, Plzeň, Křimice, Žitná, 618, 22, Žitná 618/22, Křimice, 32200 Plzeň |
|
PAVEL KREJČÍK
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
místopředseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
32600, 24520021, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 2261, 35, Habrmannova 2261/35, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. Michal Jarolím
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda výboru |
02.07.2011 |
Adresa: |
32600, 24520021, Plzeň, Habrmannova, 35 |
|
Pavel Krejčík
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
místopředseda výboru |
02.07.2011 |
Adresa: |
32600, 24520021, Plzeň, Habrmannova, 35 |
|
Vladimír Brož
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen výboru |
02.07.2011 |
Adresa: |
32600, 24520012, Plzeň, Habrmannova, 33 |
|
Ing. Michal Jarolím
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda výboru |
02.07.2011 |
Adresa: |
32600, 24520021, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 2261, 35, Habrmannova 2261/35, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Vladimír Brož
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen výboru |
02.07.2011 |
Adresa: |
32600, 24520012, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 2260, 33, Habrmannova 2260/33, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
PAVEL KREJČÍK
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
místopředseda výboru |
02.07.2011 |
Adresa: |
32600, 24520021, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 2261, 35, Habrmannova 2261/35, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Josef Davídek
|
Neaktivní
od 02.07.2011
|
předseda výboru |
06.09.2005 |
Adresa: |
32600, 24520012, Plzeň, Habrmannova, 33 |
|
Pavel Krejčík
|
Neaktivní
od 02.07.2011
|
místopředseda výboru |
06.09.2005 |
Adresa: |
32600, 24520021, Plzeň, Habrmannova, 35 |
|
Jan Kovář
|
Neaktivní
od 02.07.2011
|
člen výboru |
06.09.2005 |
Adresa: |
32600, 24520012, Plzeň, Habrmannova, 33 |
|
Josef Davídek
|
Neaktivní
od 02.07.2011
|
předseda výboru |
06.09.2005 |
Adresa: |
32600, 24520012, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 2260, 33, Habrmannova 2260/33, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
PAVEL KREJČÍK
|
Neaktivní
od 02.07.2011
|
místopředseda výboru |
06.09.2005 |
Adresa: |
32600, 24520021, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 2261, 35, Habrmannova 2261/35, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Jan Kovář
|
Neaktivní
od 02.07.2011
|
člen výboru |
06.09.2005 |
Adresa: |
32600, 24520012, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 2260, 33, Habrmannova 2260/33, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|