Ing. MARKÉTA KOUTOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.11.2020 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
JAROSLAV VOLEJNÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.11.2020 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
PETR SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.11.2020 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
Ing. MARKÉTA KOUTOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.11.2020 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
JAROSLAV VOLEJNÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.11.2020 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
PETR SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.11.2020 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
MICHAL KUČÍREK
|
Neaktivní
od 21.11.2020
|
předseda výboru |
26.07.2017 |
Adresa: |
18200, 22395580, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Bínova, 529, 2 |
|
JAROSLAV VOLEJNÍK
|
Neaktivní
od 21.11.2020
|
místopředseda výboru |
26.07.2017 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
PETR SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 21.11.2020
|
člen výboru |
26.07.2017 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
MICHAL KUČÍREK
|
Neaktivní
od 21.11.2020
|
předseda výboru |
26.07.2017 |
Adresa: |
18200, 22395580, Praha, Střížkov, Bínova, 529, 2, Bínova 529/2, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|
JAROSLAV VOLEJNÍK
|
Neaktivní
od 21.11.2020
|
místopředseda výboru |
26.07.2017 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
PETR SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 21.11.2020
|
člen výboru |
26.07.2017 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
MICHAL KUČÍREK
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
předseda výboru |
20.02.2016 |
Adresa: |
18200, 22395580, Praha, Střížkov, Bínova, 529, 2 |
|
MICHAL KUČÍREK
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
předseda výboru |
20.02.2016 |
Adresa: |
18200, 22395580, Praha, Střížkov, Bínova, 529, 2, Bínova 529/2, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|
Miluše Jedličková
|
Neaktivní
od 20.02.2016
|
předseda výboru |
11.08.2012 |
Adresa: |
28151, 2494337, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
Jaroslav Volejník
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
místopředseda výboru |
11.08.2012 |
Adresa: |
28151, 2494337, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
Petr Sedláček
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
člen výboru |
11.08.2012 |
Adresa: |
28151, 2494337, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
Miluše Jedličková
|
Neaktivní
od 20.02.2016
|
předseda výboru |
11.08.2012 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
PETR SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
člen výboru |
11.08.2012 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
JAROSLAV VOLEJNÍK
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
místopředseda výboru |
11.08.2012 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
Miroslav Šámal
|
Neaktivní
od 11.08.2012
|
předseda výboru |
11.11.2008 |
Adresa: |
28151, 2494337, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
Miroslav Šámal
|
Neaktivní
od 11.08.2012
|
předseda výboru |
11.11.2008 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
Aleš Kubík
|
Neaktivní
od 11.11.2008
|
předseda výboru |
20.10.2005 |
Adresa: |
28151, 2494337, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
Aleš Vaníček
|
Neaktivní
od 11.08.2012
|
místopředseda výboru |
20.10.2005 |
Adresa: |
28151, 2494337, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
Jaroslav Volejník
|
Neaktivní
od 11.08.2012
|
člen výboru |
20.10.2005 |
Adresa: |
28151, 2494337, Velký Osek, Smetanova, 726 |
|
Aleš Kubík
|
Neaktivní
od 11.11.2008
|
předseda výboru |
20.10.2005 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
Aleš Vaníček
|
Neaktivní
od 11.08.2012
|
místopředseda výboru |
20.10.2005 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|
JAROSLAV VOLEJNÍK
|
Neaktivní
od 11.08.2012
|
člen výboru |
20.10.2005 |
Adresa: |
28151, 2494337, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Smetanova, 726, Smetanova 726, 28151 Velký Osek |
|