BEDŘICH ZIMMERMANN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.02.2024 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN DEKAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.02.2024 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
MILAN PANOCHA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.02.2024 |
Adresa: |
36001, 20728557, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15, Východní 480/15, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
BEDŘICH ZIMMERMANN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.05.2018 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13 |
|
JAN DEKAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.05.2018 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13 |
|
MILAN PANOCHA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.05.2018 |
Adresa: |
36001, 20728557, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15 |
|
BEDŘICH ZIMMERMANN
|
Neaktivní
od 15.02.2024
|
Předseda výboru |
31.05.2018 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN DEKAN
|
Neaktivní
od 15.02.2024
|
Člen výboru |
31.05.2018 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
MILAN PANOCHA
|
Neaktivní
od 15.02.2024
|
Člen výboru |
31.05.2018 |
Adresa: |
36001, 20728557, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15, Východní 480/15, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN DEKAN
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13 |
|
JAN DEKAN
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN DEKAN
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
člen výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13 |
|
ZUZANA LINHARTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13 |
|
JAN DEKAN
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
člen výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
ZUZANA LINHARTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
BEDŘICH ZIMMERMANN
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
předseda výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13 |
|
TOMÁŠ VOLEK
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13 |
|
MILAN PANOCHA
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
36001, 20728557, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15 |
|
TOMÁŠ VOLEK
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
MILAN PANOCHA
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
36001, 20728557, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15, Východní 480/15, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
BEDŘICH ZIMMERMANN
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
předseda výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Zuzana Adámková
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen výboru |
21.06.2012 |
Adresa: |
36001, 20738994, Karlovy Vary, Dr. Engla, 1061, 6 |
|
Zuzana Adámková
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen výboru |
21.06.2012 |
Adresa: |
36001, 20738994, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dr. Engla, 1061, 6, Dr. Engla 1061/6, 36001 Karlovy Vary |
|
Josef Habart
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
místopředseda výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36020, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13 |
|
Jaroslav Koryta
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
předseda výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36020, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15 |
|
Ladislav Hejný
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36020, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15 |
|
Alena Kyselová
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36020, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15 |
|
Jan Dekan
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36020, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13 |
|
Josef Habart
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
místopředseda výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Ladislav Hejný
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36001, 20728557, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15, Východní 480/15, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Jaroslav Koryta
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
předseda výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36001, 20728557, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15, Východní 480/15, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Alena Kyselová
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36001, 20728557, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15, Východní 480/15, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN DEKAN
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Ladislav Hejný
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
člen výboru |
05.04.2008 |
Adresa: |
20731507, Karlovy Vary, Ondřejská, 113/40 |
|
Ladislav Hejný
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
člen výboru |
05.04.2008 |
Adresa: |
36001, 20731507, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Ondřejská, 113, 40, Ondřejská 113/40, 36001 Karlovy Vary |
|
Ladislav Hejný
|
Neaktivní
od 05.04.2008
|
předseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
20731507, Karlovy Vary, Ondřejská, 113/40 |
|
Milan Fischer
|
Neaktivní
od 05.04.2008
|
člen výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
20728549, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479/13 |
|
Jaroslav Koryta
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
předseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
20728557, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480/15 |
|
Josef Habart
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
místopředseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
20728549, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479/13 |
|
Jan Dekan
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
člen výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
20728549, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479/13 |
|
Ladislav Hejný
|
Neaktivní
od 05.04.2008
|
předseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
36001, 20731507, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Ondřejská, 113, 40, Ondřejská 113/40, 36001 Karlovy Vary |
|
Milan Fischer
|
Neaktivní
od 05.04.2008
|
člen výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Jaroslav Koryta
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
předseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
36001, 20728557, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 480, 15, Východní 480/15, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Josef Habart
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
místopředseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
JAN DEKAN
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
člen výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
36001, 20728549, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 479, 13, Východní 479/13, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|