Ing. TOMÁŠ ADÁMEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.11.2021 |
Adresa: |
34562, 6765483, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332 |
|
DANIEL BARTOŠ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.11.2021 |
Adresa: |
34562, 6765483, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332 |
|
IVETA KAŠŠOVÁ
|
Aktivní
|
Čen výboru |
29.11.2021 |
Adresa: |
34562, 6765483, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332 |
|
Ing. TOMÁŠ ADÁMEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.11.2021 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
DANIEL BARTOŠ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.11.2021 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
IVETA KAŠŠOVÁ
|
Aktivní
|
Čen výboru |
29.11.2021 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
TOMÁŠ ADÁMEK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
předseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
34562, 6765483, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332 |
|
DANIEL BARTOŠ
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
místopředseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
34562, 6765483, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332 |
|
ROMAN KAŠŠA
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
34562, 6765483, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332 |
|
TOMÁŠ ADÁMEK
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
předseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
DANIEL BARTOŠ
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
místopředseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
ROMAN KAŠŠA
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
LUKÁŠ RAINDL
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
06.05.2015 |
Adresa: |
34562, 73539074, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Na Terasách, 788 |
|
LUKÁŠ RAINDL
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
06.05.2015 |
Adresa: |
34562, 73539074, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Na Terasách, 788, Na Terasách 788, 34562 Holýšov |
|
TOMÁŠ ADÁMEK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda výboru |
11.04.2015 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332 |
|
TOMÁŠ ADÁMEK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda výboru |
11.04.2015 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
TOMÁŠ ADÁMEK
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
předseda výboru |
05.12.2013 |
Adresa: |
34562, 6765700, Holýšov, Holýšov, Horní, 354 |
|
LUKÁŠ RAINDL
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
člen výboru |
05.12.2013 |
Adresa: |
34562, 6765483, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332 |
|
ROMAN KAŠŠA
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda výboru |
05.12.2013 |
Adresa: |
34562, 6765483, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332 |
|
TOMÁŠ ADÁMEK
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
předseda výboru |
05.12.2013 |
Adresa: |
34562, 6765700, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Horní, 354, Horní 354, 34562 Holýšov |
|
LUKÁŠ RAINDL
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
člen výboru |
05.12.2013 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
ROMAN KAŠŠA
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda výboru |
05.12.2013 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
Marcela Boubelová
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
místopředseda výboru |
17.01.2011 |
Adresa: |
34562, 6765483, Holýšov, Ruská, 332 |
|
Marcela Boubelová
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
místopředseda výboru |
17.01.2011 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
Marcela Roučková
|
Neaktivní
od 17.01.2011
|
místopředseda výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
34562, 6765483, Holýšov, Ruská, 332 |
|
Lukáš Raindl
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
předseda výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
34561, 6839550, Osvračín, 63 |
|
Roman Kašša
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
34562, 6765483, Holýšov, Ruská, 332 |
|
Marcela Roučková
|
Neaktivní
od 17.01.2011
|
místopředseda výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
ROMAN KAŠŠA
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
člen výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
34562, 6765483, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 332, Ruská 332, 34562 Holýšov |
|
Lukáš Raindl
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
předseda výboru |
12.11.2008 |
Adresa: |
34561, 6839550, Domažlice, Osvračín, Osvračín, 63, č.p. 63, 34561 Osvračín |
|
Tomáš Schmidt
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
předseda výboru |
05.12.2005 |
Adresa: |
Holýšov, třída 1. máje, 386 |
|
Ing. Milan Průcha
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
místopředseda výboru |
05.12.2005 |
Adresa: |
22654666, Praha 10, Vinohrady, Pod Rapidem, 2476/14 |
|
Venuše Bušková
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
člen výboru |
05.12.2005 |
Adresa: |
6765581, Holýšov, Ruská, 342 |
|
Tomáš Schmidt
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
předseda výboru |
05.12.2005 |
Adresa: |
386, Holýšov, třída 1. máje, třída 1. máje 386, Holýšov, Česká republika |
|
Ing. Milan Průcha
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
místopředseda výboru |
05.12.2005 |
Adresa: |
10000, 22654666, Praha, Vinohrady, Pod Rapidem, 2476, 14, Pod Rapidem 2476/14, Vinohrady, 10000 Praha 10 |
|
Venuše Bušková
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
člen výboru |
05.12.2005 |
Adresa: |
34562, 6765581, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 342, Ruská 342, 34562 Holýšov |
|