DANIELA VOŠAHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
15.10.2023 |
Adresa: |
40002, 9302077, Ústí nad Labem, Trmice, Újezd, 308, Újezd 308, 40002 Trmice |
|
Bc. JINDRA JURSOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
08.06.2022 |
Adresa: |
40010, 17813123, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Spartakiádní, 273, 25 |
|
JAN BÉREŠ
|
Aktivní
|
člen |
08.06.2022 |
Adresa: |
40007, 17897092, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Obvodová, 759, 13 |
|
RENATA ŠPINKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
08.06.2022 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15 |
|
JAN ŠPINKA
|
Aktivní
|
člen |
08.06.2022 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15 |
|
DANIELA MALÁ
|
Aktivní
|
člen |
08.06.2022 |
Adresa: |
40002, 9302077, Ústí nad Labem, Trmice, Újezd, 308 |
|
Bc. JINDRA JURSOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
08.06.2022 |
Adresa: |
40010, 17813123, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Spartakiádní, 273, 25, Spartakiádní 273/25, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
RENATA ŠPINKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
08.06.2022 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15, Dukelských hrdinů 531/15, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
JAN ŠPINKA
|
Aktivní
|
člen |
08.06.2022 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15, Dukelských hrdinů 531/15, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
PETR BÍLÝ
|
Aktivní
|
Člen |
19.10.2016 |
Adresa: |
40011, 17876290, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Větrná, 2727, 32 |
|
PETR BÍLÝ
|
Aktivní
|
Člen |
19.10.2016 |
Adresa: |
40011, 17876290, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Větrná, 2727, 32, Větrná 2727/32, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
JAN BÉREŠ
|
Neaktivní
od 23.06.2023
|
člen |
08.06.2022 |
Adresa: |
40007, 17897092, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Obvodová, 759, 13, Obvodová 759/13, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
DANIELA MALÁ
|
Neaktivní
od 15.10.2023
|
člen |
08.06.2022 |
Adresa: |
40002, 9302077, Ústí nad Labem, Trmice, Újezd, 308, Újezd 308, 40002 Trmice |
|
LIBUŠE SATTLEROVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
Člen |
19.10.2016 |
Adresa: |
40001, 17865964, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 550, 4 |
|
MILOSLAV HEJNÝ
|
Neaktivní
od 16.08.2021
|
Člen |
19.10.2016 |
Adresa: |
40003, 17912822, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Nová, 1392, 8 |
|
JAN BÉREŠ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
Předseda |
19.10.2016 |
Adresa: |
40007, 17897092, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Obvodová, 759, 13 |
|
JINDRA JURSOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
Tajemník |
19.10.2016 |
Adresa: |
40010, 17813123, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Spartakiádní, 273, 25 |
|
LIBUŠE SATTLEROVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
Člen |
19.10.2016 |
Adresa: |
40001, 17865964, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 550, 4, Dukelských hrdinů 550/4, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
MILOSLAV HEJNÝ
|
Neaktivní
od 16.08.2021
|
Člen |
19.10.2016 |
Adresa: |
40003, 17912822, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Nová, 1392, 8, Nová 1392/8, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
JAN BÉREŠ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
Předseda |
19.10.2016 |
Adresa: |
40007, 17897092, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Obvodová, 759, 13, Obvodová 759/13, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
JINDRA JURSOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
Tajemník |
19.10.2016 |
Adresa: |
40010, 17813123, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Spartakiádní, 273, 25, Spartakiádní 273/25, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|