KATEŘINA ŠACHLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2022 |
Adresa: |
37372, 11742909, České Budějovice, Lišov, Hůrky, 4 |
|
PETR JACKOV
|
Aktivní
|
pokladník |
09.02.2022 |
Adresa: |
37901, 14840065, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Hliník, 833 |
|
KATEŘINA ŠACHLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2022 |
Adresa: |
37372, 11742909, České Budějovice, Lišov, Hůrky, 4, Hůrky 4, 37372 Lišov |
|
PETR JACKOV
|
Aktivní
|
pokladník |
09.02.2022 |
Adresa: |
37901, 14840065, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Hliník, 833, Hliník 833, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
ANTONÍN SILNÝ
|
Aktivní
|
předseda |
19.12.2020 |
Adresa: |
37372, 28073509, České Budějovice, Lišov, Lišov, U Horního, 681, 34 |
|
ANTONÍN SILNÝ
|
Aktivní
|
předseda |
19.12.2020 |
Adresa: |
37372, 28073509, České Budějovice, Lišov, Lišov, U Horního, 681, 34, U Horního 681/34, 37372 Lišov |
|
MILOŠ ŠIMEK
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
místopředseda |
22.01.2021 |
Adresa: |
37372, 17583519, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 396, 182 |
|
MILOŠ ŠIMEK
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
místopředseda |
22.01.2021 |
Adresa: |
37372, 17583519, České Budějovice, Lišov, Lišov, třída 5. května, 396, 182, třída 5. května 396/182, 37372 Lišov |
|
MILOŠ ŠIMEK
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
místopředseda |
19.12.2020 |
Adresa: |
37001, 23375728, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Lipenská, 1972, 10 |
|
MICHAL SLÁMA
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
jednatel |
19.12.2020 |
Adresa: |
37372, 17583365, České Budějovice, Lišov, Lišov, Samota, 368, 39 |
|
MAGDALENA KRCHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
pokladník |
19.12.2020 |
Adresa: |
37372, 17585139, České Budějovice, Lišov, Lišov, Nová, 596, 7 |
|
MARTIN PLACATKA
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
člen výboru |
19.12.2020 |
Adresa: |
37372, 17582504, České Budějovice, Lišov, Lišov, Hůrecká, 246, 8 |
|
MILOŠ ŠIMEK
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
místopředseda |
19.12.2020 |
Adresa: |
37001, 23375728, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Lipenská, 1972, 10, Lipenská 1972/10, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
MAGDALENA KRCHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
pokladník |
19.12.2020 |
Adresa: |
37372, 17585139, České Budějovice, Lišov, Lišov, Nová, 596, 7, Nová 596/7, 37372 Lišov |
|
MARTIN PLACATKA
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
člen výboru |
19.12.2020 |
Adresa: |
37372, 17582504, České Budějovice, Lišov, Lišov, Hůrecká, 246, 8, Hůrecká 246/8, 37372 Lišov |
|
MICHAL SLÁMA
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
jednatel |
19.12.2020 |
Adresa: |
37372, 17583365, České Budějovice, Lišov, Lišov, Samota, 368, 39, Samota 368/39, 37372 Lišov |
|
MAREK MEDVE
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
předseda |
21.10.2020 |
Adresa: |
37005, 23356154, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, M. Horákové, 1432, 74 |
|
MAREK MEDVE
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
předseda |
21.10.2020 |
Adresa: |
37005, 23356154, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, M. Horákové, 1432, 74, M. Horákové 1432/74, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
MAREK MEDVE
|
Neaktivní
od 21.10.2020
|
předseda |
22.02.2017 |
Adresa: |
37373, 75606771, České Budějovice, Lišov, Vlkovice, 46 |
|
MILOŠ ŠIMEK
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
místopředseda |
22.02.2017 |
Adresa: |
37001, 23375728, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Lipenská, 1972, 10 |
|
MICHAL SLÁMA
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
37372, 17583365, České Budějovice, Lišov, Lišov, Samota, 368, 39 |
|
MAREK MEDVE
|
Neaktivní
od 21.10.2020
|
předseda |
22.02.2017 |
Adresa: |
37373, 75606771, České Budějovice, Lišov, Vlkovice, 46, Vlkovice 46, 37373 Lišov |
|
MILOŠ ŠIMEK
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
místopředseda |
22.02.2017 |
Adresa: |
37001, 23375728, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Lipenská, 1972, 10, Lipenská 1972/10, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
MICHAL SLÁMA
|
Neaktivní
od 19.12.2020
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
37372, 17583365, České Budějovice, Lišov, Lišov, Samota, 368, 39, Samota 368/39, 37372 Lišov |
|