VIKTORIA HABANOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.06.2018 |
Adresa: |
SW1Y4LR, London, 11a Regent street |
|
VIKTORIA HABANOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.06.2018 |
Adresa: |
London, 11a Regent street, SW1Y4LR, 11a Regent street, SW1Y4LR London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
MICHAL ARON
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
15900, 27858235, Hlavní město Praha, Praha, Velká Chuchle, Dubnická, 490, 4 |
|
ONDŘEJ BARTOŠ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
15000, 22085823, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1072, 29 |
|
LUDĚK PALATA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
15000, 28293924, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Švédská, 3282, 6b |
|
JIŘÍ BENEŠ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
10000, 22668527, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1159, 14 |
|
TOMÁŠ DOLEŽIL
|
Aktivní
|
člen přestavenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
14800, 25955870, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1399, 24 |
|
MICHAL ARON
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
15900, 27858235, Praha, Velká Chuchle, Dubnická, 490, 4, Dubnická 490/4, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
ONDŘEJ BARTOŠ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
15000, 22085823, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1072, 29, Janáčkovo nábřeží 1072/29, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
LUDĚK PALATA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
15000, 28293924, Praha, Smíchov, Švédská, 3282, 6b, Švédská 3282/6b, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JIŘÍ BENEŠ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
10000, 22668527, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1159, 14, Jerevanská 1159/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
TOMÁŠ DOLEŽIL
|
Aktivní
|
člen přestavenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
14800, 25955870, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1399, 24, Velké Kunratické 1399/24, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
MICHAL ARON
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
člen představenstva |
14.10.2016 |
Adresa: |
15900, 27858235, Hlavní město Praha, Praha, Velká Chuchle, Dubnická, 490, 4 |
|
MICHAL ARON
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
člen představenstva |
14.10.2016 |
Adresa: |
15900, 27858235, Praha, Velká Chuchle, Dubnická, 490, 4, Dubnická 490/4, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
LUDĚK PALATA
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
člen představenstva |
26.08.2016 |
Adresa: |
15000, 28293924, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Švédská, 3282, 6b |
|
LUDĚK PALATA
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
člen představenstva |
26.08.2016 |
Adresa: |
15000, 28293924, Praha, Smíchov, Švédská, 3282, 6b, Švédská 3282/6b, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ALEŠ ZÍDEK
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
člen představenstva |
13.08.2016 |
Adresa: |
15500, 27747409, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Stoličkova, 2658, 5 |
|
VIKTORIA HABANOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
13.08.2016 |
Adresa: |
SW1Y4LR, London, 11a Regent street |
|
ONDŘEJ VIČAR
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
13.08.2016 |
Adresa: |
77900, 23310405, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Růženy Svobodové, 1033, 11 |
|
ALEŠ ZÍDEK
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
člen představenstva |
13.08.2016 |
Adresa: |
15500, 27747409, Praha, Stodůlky, Stoličkova, 2658, 5, Stoličkova 2658/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ONDŘEJ VIČAR
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
13.08.2016 |
Adresa: |
77900, 23310405, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Růženy Svobodové, 1033, 11, Růženy Svobodové 1033/11, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
VIKTORIA HABANOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
13.08.2016 |
Adresa: |
London, 11a Regent street, SW1Y4LR, 11a Regent street, SW1Y4LR London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
ONDŘEJ BARTOŠ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
člen představenstva |
15.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22085823, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1072, 29 |
|
ONDŘEJ BARTOŠ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
člen představenstva |
15.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22085823, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1072, 29, Janáčkovo nábřeží 1072/29, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ONDŘEJ BARTOŠ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen představenstva |
20.06.2015 |
Adresa: |
15000, 22085823, Praha 5, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1072, 29 |
|
JITKA LOGESOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2016
|
člen představenstva |
20.06.2015 |
Adresa: |
11000, 21725152, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Kozí, 857, 15 |
|
LUDĚK PALATA
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
člen představenstva |
20.06.2015 |
Adresa: |
74601, 4468597, Opava, Jaktař, Jasmínová, 535, 32 |
|
MICHAL ARON
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
člen představenstva |
20.06.2015 |
Adresa: |
15000, 27720985, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Linhartova, 1287, 4 |
|
JIŘÍ BENEŠ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
předseda představenstva (prezident) |
20.06.2015 |
Adresa: |
10000, 22668527, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1159, 14 |
|
ONDŘEJ BARTOŠ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen představenstva |
20.06.2015 |
Adresa: |
15000, 22085823, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1072, 29, Janáčkovo nábřeží 1072/29, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JITKA LOGESOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2016
|
člen představenstva |
20.06.2015 |
Adresa: |
11000, 21725152, Praha, Staré Město, Kozí, 857, 15, Kozí 857/15, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
LUDĚK PALATA
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
člen představenstva |
20.06.2015 |
Adresa: |
74601, 4468597, Opava, Opava, Jaktař, Jasmínová, 535, 32, Jasmínová 535/32, Jaktař, 74601 Opava |
|
MICHAL ARON
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
člen představenstva |
20.06.2015 |
Adresa: |
15000, 27720985, Praha, Košíře, Linhartova, 1287, 4, Linhartova 1287/4, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
JIŘÍ BENEŠ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
předseda představenstva (prezident) |
20.06.2015 |
Adresa: |
10000, 22668527, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1159, 14, Jerevanská 1159/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
ALEŠ ZÍDEK
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
člen představenstva |
23.09.2014 |
Adresa: |
15500, 27747409, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Stoličkova, 2658, 5 |
|
JIŘÍ BENEŠ
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
předseda představenstva |
23.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22668527, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1159, 14 |
|
ALEŠ ZÍDEK
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
člen představenstva |
23.09.2014 |
Adresa: |
15500, 27747409, Praha, Stodůlky, Stoličkova, 2658, 5, Stoličkova 2658/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JIŘÍ BENEŠ
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
předseda představenstva |
23.09.2014 |
Adresa: |
10000, 22668527, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1159, 14, Jerevanská 1159/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
JAN TOPINKA
|
Neaktivní
od 23.09.2014
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
12800, 21735328, Praha, Nové Město, Pod Slovany, 1903, 7 |
|
Beneš Jiří
|
Neaktivní
od 23.09.2014
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
10000, 22668527, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1159, 14 |
|
LUDĚK PALATA
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
74601, 4468597, Opava, Jaktař, Jasmínová, 535, 32 |
|
Bartoš Ondřej
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
15000, 22085823, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1072, 29 |
|
Aron Michal
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
15000, 27720985, Praha, Košíře, Linhartova, 1287, 4 |
|
Chmelař Robert
|
Neaktivní
od 13.08.2016
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
16000, 22176900, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 256, 6 |
|
JAN TOPINKA
|
Neaktivní
od 23.09.2014
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
12800, 21735328, Praha, Nové Město, Pod Slovany, 1903, 7, Pod Slovany 1903/7, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Beneš Jiří
|
Neaktivní
od 23.09.2014
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
10000, 22668527, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1159, 14, Jerevanská 1159/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Bartoš Ondřej
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
15000, 22085823, Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží, 1072, 29, Janáčkovo nábřeží 1072/29, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Aron Michal
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
15000, 27720985, Praha, Košíře, Linhartova, 1287, 4, Linhartova 1287/4, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
LUDĚK PALATA
|
Neaktivní
od 20.06.2015
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
74601, 4468597, Opava, Opava, Jaktař, Jasmínová, 535, 32, Jasmínová 535/32, Jaktař, 74601 Opava |
|
Chmelař Robert
|
Neaktivní
od 13.08.2016
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
16000, 22176900, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 256, 6, Rooseveltova 256/6, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|