Ing. JOSEF STEJSKAL
|
Aktivní
|
ředitel |
24.12.2020 |
Adresa: |
75661, 17201497, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Kramolišov, 205 |
|
Ing. JOSEF STEJSKAL
|
Aktivní
|
ředitel |
24.12.2020 |
Adresa: |
75661, 17201497, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Kramolišov, 205, Kramolišov 205, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. RADOMÍR ZIMEK
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
ředitel |
30.10.2020 |
Adresa: |
75501, 25743643, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 144 |
|
Ing. RADOMÍR ZIMEK
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
ředitel |
30.10.2020 |
Adresa: |
75501, 25743643, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 144, Horní Jasenka 144, 75501 Vsetín |
|
Lubomír Střelec
|
Neaktivní
od 30.10.2020
|
ředitel |
17.03.2012 |
Adresa: |
25556894, Vsetín, Hluboké, 640 |
|
Lubomír Střelec
|
Neaktivní
od 30.10.2020
|
ředitel |
17.03.2012 |
Adresa: |
75501, 25556894, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Hluboké, 640, Hluboké 640, 75501 Vsetín |
|
Ing. Ivo Šnevajs
|
Neaktivní
od 17.03.2012
|
ředitel |
09.11.2010 |
Adresa: |
24294063, Vsetín, Horní Jasenka, 271 |
|
Ing. Ivo Šnevajs
|
Neaktivní
od 17.03.2012
|
ředitel |
09.11.2010 |
Adresa: |
75501, 24294063, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 271, Horní Jasenka 271, 75501 Vsetín |
|
Ing. Vladimír Bartoň
|
Neaktivní
od 09.11.2010
|
ředitel |
01.02.2008 |
Adresa: |
74101, 25211137, Nový Jičín, B. Němcové, 20 |
|
Ing. Vladimír Bartoň
|
Neaktivní
od 09.11.2010
|
ředitel |
01.02.2008 |
Adresa: |
74101, 25211137, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, B. Němcové, 2091, 20, B. Němcové 2091/20, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. Petr Jakubec
|
Neaktivní
od 01.02.2008
|
ředitel |
15.05.2007 |
Adresa: |
75501, 24308013, Vsetín, Mládí, 1572 |
|
Ing. Petr Jakubec
|
Neaktivní
od 01.02.2008
|
ředitel |
15.05.2007 |
Adresa: |
75501, 24308013, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Mládí, 1572, Mládí 1572, 75501 Vsetín |
|