Mgr. Lucie Houdková
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
předseda výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
28911, 2472082, Pečky, Chvalovická, 982 |
|
Jiří Strnad
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
místopředseda výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
28911, 2472082, Pečky, Chvalovická, 982 |
|
Romana Dekastellová
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
člen výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
28911, 2472082, Pečky, Chvalovická, 982 |
|
Mgr. Lucie Houdková
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
předseda výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
28911, 2472082, Kolín, Pečky, Pečky, Chvalovická, 982, Chvalovická 982, 28911 Pečky |
|
Jiří Strnad
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
místopředseda výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
28911, 2472082, Kolín, Pečky, Pečky, Chvalovická, 982, Chvalovická 982, 28911 Pečky |
|
Romana Dekastellová
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
člen výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
28911, 2472082, Kolín, Pečky, Pečky, Chvalovická, 982, Chvalovická 982, 28911 Pečky |
|
Mgr. Lucie Houdková
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
předseda výboru |
04.05.2009 |
Adresa: |
28911, 2472082, Pečky, Chvalovická, 982 |
|
Romana Dekastellová
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
člen výboru |
04.05.2009 |
Adresa: |
28911, 2472082, Pečky, Chvalovická, 982 |
|
Mgr. Lucie Houdková
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
předseda výboru |
04.05.2009 |
Adresa: |
28911, 2472082, Kolín, Pečky, Pečky, Chvalovická, 982, Chvalovická 982, 28911 Pečky |
|
Romana Dekastellová
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
člen výboru |
04.05.2009 |
Adresa: |
28911, 2472082, Kolín, Pečky, Pečky, Chvalovická, 982, Chvalovická 982, 28911 Pečky |
|
Jiří Strnad
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
místopředseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
28911, 2472082, Pečky, Chvalovická, 982 |
|
Jiří Strnad
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
místopředseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
28911, 2472082, Kolín, Pečky, Pečky, Chvalovická, 982, Chvalovická 982, 28911 Pečky |
|
Mgr. Karel Číž
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
28911, 2472082, Pečky, Chvalovická, 982 |
|
Lucie Škvorová
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
předseda výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
29001, 18279708, Sokoleč, 291 |
|
Romana Andrlová
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
člen výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
28911, 2472082, Pečky, Chvalovická, 982 |
|
Mgr. Karel Číž
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
28911, 2472082, Kolín, Pečky, Pečky, Chvalovická, 982, Chvalovická 982, 28911 Pečky |
|
Lucie Škvorová
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
předseda výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
29001, 18279708, Nymburk, Sokoleč, Sokoleč, Na Výsluní, 291, Na Výsluní 291, 29001 Sokoleč |
|
Romana Andrlová
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
člen výboru |
24.02.2006 |
Adresa: |
28911, 2472082, Kolín, Pečky, Pečky, Chvalovická, 982, Chvalovická 982, 28911 Pečky |
|