MIROSLAV ZOLOTAR
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
místopředseda výboru |
07.05.2013 |
Adresa: |
35301, 20926928, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5 |
|
MICHAL PILMAJER
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
člen výboru |
07.05.2013 |
Adresa: |
35301, 20926928, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5 |
|
PETRA HOLINKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
předseda výboru |
07.05.2013 |
Adresa: |
35301, 20926928, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5 |
|
PETRA HOLINKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
předseda výboru |
07.05.2013 |
Adresa: |
35301, 20926928, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5, Husova 156/5, 35301 Mariánské Lázně |
|
MIROSLAV ZOLOTAR
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
místopředseda výboru |
07.05.2013 |
Adresa: |
35301, 20926928, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5, Husova 156/5, 35301 Mariánské Lázně |
|
MICHAL PILMAJER
|
Neaktivní
od 01.02.2016
|
člen výboru |
07.05.2013 |
Adresa: |
35301, 20926928, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5, Husova 156/5, 35301 Mariánské Lázně |
|
Jan Pecha
|
Neaktivní
od 07.05.2013
|
člen výboru |
23.12.2008 |
Adresa: |
20926928, Mariánské Lázně, Husova, 156/5 |
|
Jan Pecha
|
Neaktivní
od 07.05.2013
|
člen výboru |
23.12.2008 |
Adresa: |
35301, 20926928, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5, Husova 156/5, 35301 Mariánské Lázně |
|
Anna Frišová
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
člen výboru |
08.02.2006 |
Adresa: |
35301, 20926928, Mariánské Lázně, Husova, 156/5 |
|
Michal Pilmajer
|
Neaktivní
od 07.05.2013
|
předseda výboru |
08.02.2006 |
Adresa: |
35301, 20926928, Mariánské Lázně, Husova, 156/5 |
|
Miroslav Zolotar
|
Neaktivní
od 07.05.2013
|
místopředseda výboru |
08.02.2006 |
Adresa: |
35301, 20926928, Mariánské Lázně, Husova, 156/5 |
|
Anna Frišová
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
člen výboru |
08.02.2006 |
Adresa: |
35301, 20926928, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5, Husova 156/5, 35301 Mariánské Lázně |
|
MICHAL PILMAJER
|
Neaktivní
od 07.05.2013
|
předseda výboru |
08.02.2006 |
Adresa: |
35301, 20926928, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5, Husova 156/5, 35301 Mariánské Lázně |
|
MIROSLAV ZOLOTAR
|
Neaktivní
od 07.05.2013
|
místopředseda výboru |
08.02.2006 |
Adresa: |
35301, 20926928, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Husova, 156, 5, Husova 156/5, 35301 Mariánské Lázně |
|