DALIBOR PAČINEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.11.2023 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
JUDr. JIŘÍ NOVÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.10.2018 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891 |
|
MARKÉTA KINDLOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.10.2018 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891 |
|
JIŘÍ PETRÁŠEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.10.2018 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891 |
|
JUDr. JIŘÍ NOVÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.10.2018 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
MARKÉTA KINDLOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.10.2018 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
JIŘÍ PETRÁŠEK
|
Neaktivní
od 02.11.2023
|
člen výboru |
03.10.2018 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
SVATOPLUK KOVÁŘÍK
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
předseda výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
25242, 26139201, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891 |
|
SVATOPLUK KOVÁŘÍK
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
předseda výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
JIŘÍ NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
místopředseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
25242, 26139201, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891 |
|
VÍT BAKO
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
25242, 26139201, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891 |
|
VÍT BAKO
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
člen výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
JIŘÍ NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
místopředseda výboru |
28.12.2013 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
Petra Kalinová
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
15.12.2011 |
Adresa: |
25242, 26139201, Jesenice, K Šátalce, 891 |
|
Svatopluk Kovářík
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
předseda výboru |
15.12.2011 |
Adresa: |
25242, 26139201, Jesenice, K Šátalce, 891 |
|
Petra Kalinová
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
člen výboru |
15.12.2011 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
SVATOPLUK KOVÁŘÍK
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
předseda výboru |
15.12.2011 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
Svatopluk Kovářík
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen výboru |
12.03.2009 |
Adresa: |
25242, 26139201, Jesenice, K Šátalce, 891 |
|
SVATOPLUK KOVÁŘÍK
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen výboru |
12.03.2009 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
Eliška Syrovátková
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
člen výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
25242, Jesenice u Prahy, K Šátalce, 891 |
|
Jaroslav Schmid
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
předseda výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
25242, Jesenice u Prahy, K Šátalce, 891 |
|
JUDr. Jiří Nováček
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
místopředseda výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
19014, 22469184, Praha 9, Klánovice, Slavětínská, 98 |
|
Eliška Syrovátková
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
člen výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
Jaroslav Schmid
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
předseda výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
25242, 26139201, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, K Šátalce, 891, K Šátalce 891, 25242 Jesenice |
|
JUDr. Jiří Nováček
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
místopředseda výboru |
16.05.2006 |
Adresa: |
19014, 22469184, Praha, Klánovice, Slavětínská, 98, 41, Slavětínská 98/41, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|