JAN KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
předseda výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
31200, 28402006, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1492, 14 |
|
MIROSLAV ČERVENKA
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1187, 6 |
|
Bc. MAREK PURKART
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
31200, 26119340, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1188, 8 |
|
JAN KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
předseda výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
31200, 28402006, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1492, 14, Na Terasách 1492/14, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
MIROSLAV ČERVENKA
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1187, 6, Spolková 1187/6, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Bc. MAREK PURKART
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
31200, 26119340, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1188, 8, Spolková 1188/8, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
JAN KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
předseda výboru |
05.05.2017 |
Adresa: |
31200, 28402006, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1492, 14 |
|
JAN KLIMEŠ
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
předseda výboru |
05.05.2017 |
Adresa: |
31200, 28402006, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1492, 14, Na Terasách 1492/14, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Jan Klimeš
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
předseda výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1187, 6 |
|
Miroslav Červenka
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1187, 6 |
|
Marek Purkart
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
31200, 26119340, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1188, 8 |
|
Jan Klimeš
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
předseda výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1187, 6, Spolková 1187/6, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
MIROSLAV ČERVENKA
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1187, 6, Spolková 1187/6, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Marek Purkart
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen výboru |
23.11.2012 |
Adresa: |
31200, 26119340, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1188, 8, Spolková 1188/8, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Marek Purkart
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
člen výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
31200, 26119340, Plzeň, Spolková, 8 |
|
Marek Purkart
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
člen výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
31200, 26119340, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1188, 8, Spolková 1188/8, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Miroslav Červenka
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
člen výboru |
14.08.2009 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň, Spolková, 6 |
|
MIROSLAV ČERVENKA
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
člen výboru |
14.08.2009 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1187, 6, Spolková 1187/6, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. Tomáš Mráz
|
Neaktivní
od 14.08.2009
|
člen výboru |
25.03.2006 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň, Spolková, 6 |
|
Ing. Jiří Čížek
|
Neaktivní
od 12.07.2012
|
člen výboru |
25.03.2006 |
Adresa: |
31200, 26119340, Plzeň, Spolková, 8 |
|
Jan Klimeš
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
předseda výboru |
25.03.2006 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň, Spolková, 6 |
|
Ing. Tomáš Mráz
|
Neaktivní
od 14.08.2009
|
člen výboru |
25.03.2006 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1187, 6, Spolková 1187/6, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Ing. Jiří Čížek
|
Neaktivní
od 12.07.2012
|
člen výboru |
25.03.2006 |
Adresa: |
31200, 26119340, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1188, 8, Spolková 1188/8, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Jan Klimeš
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
předseda výboru |
25.03.2006 |
Adresa: |
31200, 26119251, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Spolková, 1187, 6, Spolková 1187/6, Lobzy, 31200 Plzeň |
|