TOMÁŠ ANDRLE
|
Aktivní
|
předseda |
10.02.2024 |
Adresa: |
56951, 1845152, Svitavy, Morašice, Morašice, 149, č.p. 149, 56951 Morašice |
|
JAKUB LINEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2024 |
Adresa: |
51743, 9790080, Rychnov nad Kněžnou, Potštejn, Potštejn, Thieleho, 152, Thieleho 152, 51743 Potštejn |
|
GABRIELA PILAŘOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
10.02.2024 |
Adresa: |
28002, 21182591, Kolín, Kolín, Kolín V, U Borků, 611, U Borků 611, Kolín V, 28002 Kolín |
|
GABRIELA PILAŘOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
16.02.2022 |
Adresa: |
28002, 21182591, Kolín, Kolín, Kolín V, U Borků, 611 |
|
MVDr. MILOSLAV MARTINEC
|
Aktivní
|
předseda |
27.04.2019 |
Adresa: |
60200, 19152248, Brno-město, Brno, Stránice, Havlíčkova, 141, 31 |
|
TOMÁŠ ANDRLE
|
Aktivní
|
jednatel |
27.04.2019 |
Adresa: |
56951, 1845152, Svitavy, Morašice, Morašice, 149 |
|
MIROSLAV CAHA
|
Aktivní
|
člen |
27.04.2019 |
Adresa: |
58832, 12246204, Jihlava, Brtnice, Brtnice, Pod Kaplou, 125 |
|
JIŘÍ ŠUBR
|
Aktivní
|
člen |
27.04.2019 |
Adresa: |
50781, 1766104, Jičín, Lázně Bělohrad, Lázně Bělohrad, T. G. Masaryka, 310 |
|
GABRIELA PILAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
pokladník |
16.02.2022 |
Adresa: |
28002, 21182591, Kolín, Kolín, Kolín V, U Borků, 611, U Borků 611, Kolín V, 28002 Kolín |
|
FRANTIŠEK PILAŘ
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
člen |
27.04.2019 |
Adresa: |
28002, 21162255, Kolín, Kolín, Kolín II, Mikoláše Alše, 657 |
|
FRANTIŠEK PILAŘ
|
Neaktivní
od 16.02.2022
|
člen |
27.04.2019 |
Adresa: |
28002, 21162255, Kolín, Kolín, Kolín II, Mikoláše Alše, 657, Mikoláše Alše 657, Kolín II, 28002 Kolín |
|
MIROSLAV CAHA
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
člen |
27.04.2019 |
Adresa: |
58832, 12246204, Jihlava, Brtnice, Brtnice, Pod Kaplou, 125, Pod Kaplou 125, 58832 Brtnice |
|
JIŘÍ ŠUBR
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
člen |
27.04.2019 |
Adresa: |
50781, 1766104, Jičín, Lázně Bělohrad, Lázně Bělohrad, T. G. Masaryka, 310, T. G. Masaryka 310, 50781 Lázně Bělohrad |
|
MVDr. MILOSLAV MARTINEC
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
předseda |
27.04.2019 |
Adresa: |
60200, 19152248, Brno-město, Brno, Stránice, Havlíčkova, 141, 31, Havlíčkova 141/31, Stránice, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ ANDRLE
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
jednatel |
27.04.2019 |
Adresa: |
56951, 1845152, Svitavy, Morašice, Morašice, 149, č.p. 149, 56951 Morašice |
|
MVDr. MILOSLAV MARTINEC
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
předseda |
22.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19152248, Brno-město, Brno, Stránice, Havlíčkova, 141, 31 |
|
TOMÁŠ ANDRLE
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
56951, 1845152, Svitavy, Morašice, Morašice, 149 |
|
MIROSLAV CAHA
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
58832, 12246204, Jihlava, Brtnice, Brtnice, Pod Kaplou, 125 |
|
FRANTIŠEK PILAŘ
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
28002, 21162255, Kolín, Kolín, Kolín II, Mikoláše Alše, 657 |
|
JIŘÍ ŠUBR
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
50781, 1766104, Jičín, Lázně Bělohrad, Lázně Bělohrad, T. G. Masaryka, 310 |
|
MIROSLAV HELLER
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
29301, 21248974, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Palackého, 826 |
|
Ing. OTAKAR JANEBA
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
25245, 8522987, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, U Rybníků I, 110 |
|
MVDr. MILOSLAV MARTINEC
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
předseda |
22.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19152248, Brno-město, Brno, Stránice, Havlíčkova, 141, 31, Havlíčkova 141/31, Stránice, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ ANDRLE
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
56951, 1845152, Svitavy, Morašice, Morašice, 149, č.p. 149, 56951 Morašice |
|
MIROSLAV CAHA
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
58832, 12246204, Jihlava, Brtnice, Brtnice, Pod Kaplou, 125, Pod Kaplou 125, 58832 Brtnice |
|
FRANTIŠEK PILAŘ
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
28002, 21162255, Kolín, Kolín, Kolín II, Mikoláše Alše, 657, Mikoláše Alše 657, Kolín II, 28002 Kolín |
|
JIŘÍ ŠUBR
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
50781, 1766104, Jičín, Lázně Bělohrad, Lázně Bělohrad, T. G. Masaryka, 310, T. G. Masaryka 310, 50781 Lázně Bělohrad |
|
MIROSLAV HELLER
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
29301, 21248974, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Palackého, 826, Palackého 826, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. OTAKAR JANEBA
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
člen |
22.09.2016 |
Adresa: |
25245, 8522987, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, U Rybníků I, 110, U Rybníků I 110, 25245 Ohrobec |
|