IVANA ŽENÍŠKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
26.05.2023 |
Adresa: |
32300, 24434957, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Špálova, 2107, 13, Špálova 2107/13, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
MARTINA KARASOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
12.12.2015 |
Adresa: |
30100, 73176109, Plzeň, Radobyčice, Nad Strání, 361, 20 |
|
MARTINA KARASOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
předseda společenství vlastníků |
12.12.2015 |
Adresa: |
30100, 73176109, Plzeň-město, Plzeň, Radobyčice, Nad Strání, 361, 20, Nad Strání 361/20, Radobyčice, 30100 Plzeň |
|
Martina Karasová
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
pověřený vlastník |
25.02.2010 |
Adresa: |
26514231, Plzeň, Koterovská, 121 |
|
Martina Karasová
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
pověřený vlastník |
25.02.2010 |
Adresa: |
32600, 26514231, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Koterovská, 1189, 121, Koterovská 1189/121, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Martina Gottliebová
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
pověřený vlastník |
22.07.2008 |
Adresa: |
26514231, Plzeň, Koterovská, 121 |
|
Martina Gottliebová
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
pověřený vlastník |
22.07.2008 |
Adresa: |
32600, 26514231, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Koterovská, 1189, 121, Koterovská 1189/121, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
Josef Zahradník
|
Neaktivní
od 22.07.2008
|
pověřený vlastník |
10.07.2006 |
Adresa: |
759660, Vejprnice, Tyršova, 122 |
|
Josef Zahradník
|
Neaktivní
od 22.07.2008
|
pověřený vlastník |
10.07.2006 |
Adresa: |
33027, 759660, Plzeň-sever, Vejprnice, Vejprnice, Tyršova, 122, Tyršova 122, 33027 Vejprnice |
|