RICHARD KLAUSNER
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
předseda výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
32600, 24516821, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1984, 9 |
|
ZDENĚK ŠTRUNC
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
člen výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
32600, 24516830, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1985, 11 |
|
RICHARD KLAUSNER
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
předseda výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
32600, 24516821, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1984, 9, U Lomů 1984/9, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
ZDENĚK ŠTRUNC
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
člen výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
32600, 24516830, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1985, 11, U Lomů 1985/11, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
LUCIE CHARVÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
člen výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
32600, 24516856, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1987, 15 |
|
LUCIE CHARVÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
člen výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
32600, 24516856, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1987, 15, U Lomů 1987/15, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Helena Rejtharová
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
člen výboru |
26.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň, U Lomů, 13 |
|
Ivana Vurmová
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
člen výboru |
26.05.2012 |
Adresa: |
32600, Plzeň, U Lomů, 15 |
|
Richard Klausner
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
předseda výboru |
26.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24516821, Plzeň, U Lomů, 9 |
|
Zdeněk Štrunc
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
člen výboru |
26.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24516830, Plzeň, U Lomů, 11 |
|
Helena Rejtharová
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
člen výboru |
26.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1986, 13, U Lomů 1986/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ivana Vurmová
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
člen výboru |
26.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24516856, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1987, 15, U Lomů 1987/15, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
RICHARD KLAUSNER
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
předseda výboru |
26.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24516821, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1984, 9, U Lomů 1984/9, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
ZDENĚK ŠTRUNC
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
člen výboru |
26.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24516830, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1985, 11, U Lomů 1985/11, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Zdeněk Štrunc
|
Neaktivní
od 26.05.2012
|
předseda výboru |
22.06.2010 |
Adresa: |
32600, Plzeň, U Lomů, 11 |
|
Helena Rejtharová
|
Neaktivní
od 26.05.2012
|
člen výboru |
22.06.2010 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň, U Lomů, 13 |
|
Ivana Vurmová
|
Neaktivní
od 26.05.2012
|
člen výboru |
22.06.2010 |
Adresa: |
32600, Plzeň, U Lomů, 15 |
|
ZDENĚK ŠTRUNC
|
Neaktivní
od 26.05.2012
|
předseda výboru |
22.06.2010 |
Adresa: |
32600, 24516830, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1985, 11, U Lomů 1985/11, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Helena Rejtharová
|
Neaktivní
od 26.05.2012
|
člen výboru |
22.06.2010 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1986, 13, U Lomů 1986/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ivana Vurmová
|
Neaktivní
od 26.05.2012
|
člen výboru |
22.06.2010 |
Adresa: |
32600, 24516856, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1987, 15, U Lomů 1987/15, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Helena Rejtharová
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
předseda výboru |
20.08.2008 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň, U Lomů, 13 |
|
Ing. Pavel Plic
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
člen výboru |
20.08.2008 |
Adresa: |
32600, 24516856, Plzeň, U Lomů, 15 |
|
Richard Klausner
|
Neaktivní
od 26.05.2012
|
člen výboru |
20.08.2008 |
Adresa: |
32600, 24516821, Plzeň, U Lomů, 9 |
|
Helena Rejtharová
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
předseda výboru |
20.08.2008 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1986, 13, U Lomů 1986/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. Pavel Plic
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
člen výboru |
20.08.2008 |
Adresa: |
32600, 24516856, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1987, 15, U Lomů 1987/15, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
RICHARD KLAUSNER
|
Neaktivní
od 26.05.2012
|
člen výboru |
20.08.2008 |
Adresa: |
32600, 24516821, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1984, 9, U Lomů 1984/9, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 20.08.2008
|
předseda výboru |
05.10.2006 |
Adresa: |
32600, 24516821, Plzeň, U Lomů, 9 |
|
Sabina Brejchová
|
Neaktivní
od 20.08.2008
|
místopředseda výboru |
05.10.2006 |
Adresa: |
32600, 24516856, Plzeň, U Lomů, 15 |
|
Helena Rejtharová
|
Neaktivní
od 20.08.2008
|
člen výboru |
05.10.2006 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň, U Lomů, 13 |
|
Zdeněk Štrunc
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
člen výboru |
05.10.2006 |
Adresa: |
32600, 24516830, Plzeň, U Lomů, 11 |
|
Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 20.08.2008
|
předseda výboru |
05.10.2006 |
Adresa: |
32600, 24516821, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1984, 9, U Lomů 1984/9, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Sabina Brejchová
|
Neaktivní
od 20.08.2008
|
místopředseda výboru |
05.10.2006 |
Adresa: |
32600, 24516856, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1987, 15, U Lomů 1987/15, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Helena Rejtharová
|
Neaktivní
od 20.08.2008
|
člen výboru |
05.10.2006 |
Adresa: |
32600, 24516848, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1986, 13, U Lomů 1986/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
ZDENĚK ŠTRUNC
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
člen výboru |
05.10.2006 |
Adresa: |
32600, 24516830, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, U Lomů, 1985, 11, U Lomů 1985/11, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|