KLÁRA MATOUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.03.2024 |
Adresa: |
33003, 85713708, Plzeň-město, Chrást, Chrást, Kolmá, 740, Kolmá 740, 33003 Chrást |
|
Ing. TOMÁŠ KUDĚJ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.03.2024 |
Adresa: |
32600, 24506729, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1047, 42, Ruská 1047/42, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. DITA KUDĚJOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.03.2024 |
Adresa: |
32600, 24506729, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1047, 42, Ruská 1047/42, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
KLÁRA MACOURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.03.2024 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5, Plachého 936/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MARTIN ŠPIRK
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.03.2024 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5, Plachého 936/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. TOMÁŠ KUDĚJ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.12.2022 |
Adresa: |
32600, 24506729, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1047, 42 |
|
Bc. DITA KUDĚJOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.02.2019 |
Adresa: |
32600, 24506729, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1047, 42 |
|
KLÁRA MATOUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5 |
|
JAN TICHOTA
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5 |
|
MARTIN ŠPIRK
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5 |
|
KLÁRA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2024
|
člen výboru |
16.03.2024 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5, Plachého 936/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. TOMÁŠ KUDĚJ
|
Neaktivní
od 16.03.2024
|
předseda výboru |
02.12.2022 |
Adresa: |
32600, 24506729, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1047, 42, Ruská 1047/42, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Bc. DITA KUDĚJOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2024
|
člen výboru |
07.02.2019 |
Adresa: |
32600, 24506729, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1047, 42, Ruská 1047/42, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. TOMÁŠ KUDĚJ
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
předseda výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
31200, 40273709, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1493, 6 |
|
Bc. DITA ŠINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
člen výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
32600, 24506729, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1047, 42 |
|
Bc. DITA ŠINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
člen výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
32600, 24506729, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1047, 42, Ruská 1047/42, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. TOMÁŠ KUDĚJ
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
předseda výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
31200, 40273709, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Terasách, 1493, 6, Na Terasách 1493/6, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
KLÁRA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2024
|
člen výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5, Plachého 936/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JAN TICHOTA
|
Neaktivní
od 16.03.2024
|
člen výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5, Plachého 936/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MARTIN ŠPIRK
|
Neaktivní
od 16.03.2024
|
člen výboru |
23.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5, Plachého 936/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
KLÁRA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
předseda výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5 |
|
LENKA KOLOMAZNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5 |
|
KLÁRA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
předseda výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5, Plachého 936/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
LENKA KOLOMAZNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
člen výboru |
12.05.2015 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5, Plachého 936/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MICHAL ŠLAJS
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
09.11.2013 |
Adresa: |
32300, 24417807, Plzeň, Bolevec, Janáčkova, 360, 36 |
|
MICHAL ŠLAJS
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
09.11.2013 |
Adresa: |
32300, 24417807, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Janáčkova, 360, 36, Janáčkova 360/36, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Michal Šlajs
|
Neaktivní
od 09.11.2013
|
člen výboru |
29.11.2008 |
Adresa: |
30100, 24431184, Plzeň, Rabštejnská, 22 |
|
Ing. Petr Martan
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
29.11.2008 |
Adresa: |
30100, 24441112, Plzeň, Krokova, 5 |
|
Michal Šlajs
|
Neaktivní
od 09.11.2013
|
člen výboru |
29.11.2008 |
Adresa: |
32300, 24431184, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Rabštejnská, 1639, 22, Rabštejnská 1639/22, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Ing. Petr Martan
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
člen výboru |
29.11.2008 |
Adresa: |
32600, 24441112, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Krokova, 336, 5, Krokova 336/5, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Veronika Vorlíčková
|
Neaktivní
od 29.11.2008
|
místopředseda výboru |
09.01.2007 |
Adresa: |
28163, 6055338, Kostelec nad Černými Lesy, Zahradní, 318 |
|
Ivo Slavík
|
Neaktivní
od 29.11.2008
|
člen výboru |
09.01.2007 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň, Plachého, 936/5 |
|
Martin Špirk
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
předseda výboru |
09.01.2007 |
Adresa: |
33011, 753378, Třemošná, Sídliště, 892 |
|
Veronika Vorlíčková
|
Neaktivní
od 29.11.2008
|
místopředseda výboru |
09.01.2007 |
Adresa: |
28163, 6055338, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Zahradní, 318, Zahradní 318, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Ivo Slavík
|
Neaktivní
od 29.11.2008
|
člen výboru |
09.01.2007 |
Adresa: |
30100, 24538736, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Plachého, 936, 5, Plachého 936/5, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Martin Špirk
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
předseda výboru |
09.01.2007 |
Adresa: |
33011, 753378, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Sídliště, 892, Sídliště 892, 33011 Třemošná |
|