LIBUŠE JURMANOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.06.2023 |
Adresa: |
15200, 22007491, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16, Lohniského 869/16, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
VÁCLAV ROLEČEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.06.2023 |
Adresa: |
15200, 22007491, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16, Lohniského 869/16, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. EVA STODOLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.06.2023 |
Adresa: |
15200, 22007491, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16, Lohniského 869/16, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
LIBUŠE JURMANOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22007491, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16 |
|
VÁCLAV ROLEČEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22007491, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16 |
|
Ing. EVA STODOLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22007491, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16 |
|
LIBUŠE JURMANOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
předseda výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22007491, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16, Lohniského 869/16, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
VÁCLAV ROLEČEK
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
místopředseda výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22007491, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16, Lohniského 869/16, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. EVA STODOLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
člen výboru |
20.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22007491, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16, Lohniského 869/16, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Lenka Zemanová
|
Neaktivní
od 20.03.2018
|
předseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
1500, 22007504, Praha 5, Hlubočepy, Lohniského, 870 |
|
Libuše Jurmanová
|
Neaktivní
od 20.03.2018
|
místopředseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
15000, 22007491, Praha 5, Hlubočepy, Lohniského, 869 |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 20.03.2018
|
člen výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
15000, 22007504, Praha 5, Hlubočepy, Lohniského, 870 |
|
Lenka Zemanová
|
Neaktivní
od 20.03.2018
|
předseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
15200, 22007504, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 870, 14, Lohniského 870/14, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
LIBUŠE JURMANOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2018
|
místopředseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
15200, 22007491, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16, Lohniského 869/16, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 20.03.2018
|
člen výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
15200, 22007504, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 870, 14, Lohniského 870/14, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Lenka Zemanová
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
předseda výboru |
16.02.2007 |
Adresa: |
1500, 22007504, Praha 5, Lohniského, 870 |
|
Libuše Jurmanová
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
místopředseda výboru |
16.02.2007 |
Adresa: |
15000, 22007491, Praha 5, Lohniského, 869 |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
člen výboru |
16.02.2007 |
Adresa: |
15000, 22007504, Praha 5, Lohniského, 870 |
|
Lenka Zemanová
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
předseda výboru |
16.02.2007 |
Adresa: |
15200, 22007504, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 870, 14, Lohniského 870/14, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
LIBUŠE JURMANOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
místopředseda výboru |
16.02.2007 |
Adresa: |
15200, 22007491, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 869, 16, Lohniského 869/16, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Petr Vacek
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
člen výboru |
16.02.2007 |
Adresa: |
15200, 22007504, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 870, 14, Lohniského 870/14, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|