Ing. LENKA BOROVSKÁ HRADILOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.09.2022 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3 |
|
Ing. LENKA BOROVSKÁ HRADILOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.09.2022 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
DAVID VOLF
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
15500, 26213940, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3 |
|
ALŽBĚTA BERÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
15500, 26213931, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1 |
|
DAVID VOLF
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ALŽBĚTA BERÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1, Nová kolonie 1451/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. LENKA HRADILOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
místopředseda výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
15500, 26213940, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3 |
|
Ing. LENKA HRADILOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
místopředseda výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. JIŘÍ MARSCHAL
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
předseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
15500, 26213931, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1 |
|
Ing. LENKA HRADILOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
místopředseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
15500, 26213940, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3 |
|
Ing. JIŘÍ MARSCHAL
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
předseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1, Nová kolonie 1451/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. LENKA HRADILOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
místopředseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. ZBYNĚK HRADIL
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
předseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3 |
|
Ing. JIŘÍ MARSCHAL
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
místopředseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1 |
|
MUDr. JOSEF HAVLŮJ
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
člen výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1 |
|
Ing. ZBYNĚK HRADIL
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
předseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. JIŘÍ MARSCHAL
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
místopředseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1, Nová kolonie 1451/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MUDr. JOSEF HAVLŮJ
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
člen výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1, Nová kolonie 1451/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. LENKA HRADILOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
předseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
15500, 26213940, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3 |
|
Ing. LENKA HRADILOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
předseda výboru |
29.10.2015 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Lenka Hradilová
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
předseda výboru |
19.04.2011 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha 5, Stodůlky, Nová Kolonie, 1451, 3 |
|
Ing. Jitka Poustková
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
místopředseda výboru |
19.04.2011 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha 5, Stodůlky, Nová Kolonie, 1451, 3 |
|
Ing. Vojtěch Vyterna
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen výboru |
19.04.2011 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha 5, Stodůlky, Nová Kolonie, 1451, 1 |
|
Ing. LENKA HRADILOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
předseda výboru |
19.04.2011 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Jitka Poustková
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
místopředseda výboru |
19.04.2011 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Vojtěch Vyterna
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen výboru |
19.04.2011 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1, Nová kolonie 1451/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Vojtěch Vyterna
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
Předseda výboru |
18.05.2007 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha 5, Praha 5, Stodůlky, Nová kolonie, 1451/1 |
|
Ing. Jitka Poustková
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
Místopředseda výboru |
18.05.2007 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha 5, Praha 5, Stodůlky, Nová kolonie, 1451/3 |
|
Ing. Lenka Hradilová
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
člen výboru |
18.05.2007 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha 5, Praha 5, Stodůlky, Nová kolonie, 1451/3 |
|
Vojtěch Vyterna
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
Předseda výboru |
18.05.2007 |
Adresa: |
15500, 26213931, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 1, Nová kolonie 1451/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Jitka Poustková
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
Místopředseda výboru |
18.05.2007 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. LENKA HRADILOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
člen výboru |
18.05.2007 |
Adresa: |
15500, 26213940, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1451, 3, Nová kolonie 1451/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|