JAROSLAV ŠPÁŇA
|
Aktivní
|
Předseda |
06.05.2021 |
Adresa: |
27302, 1481851, Kladno, Tuchlovice, Tuchlovice, Národního odboje, 242 |
|
TEREZA JELÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka |
06.05.2021 |
Adresa: |
27062, 8598738, Rakovník, Rynholec, Rynholec, V Brance, 217 |
|
MARCELA FRYČOVÁ
|
Aktivní
|
Účetní |
06.05.2021 |
Adresa: |
27061, 78614503, Kladno, Lány, Lány, Sadová, 609 |
|
TEREZA JELÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka |
06.05.2021 |
Adresa: |
27062, 8598738, Rakovník, Rynholec, Rynholec, V Brance, 217, V Brance 217, 27062 Rynholec |
|
MARCELA FRYČOVÁ
|
Aktivní
|
Účetní |
06.05.2021 |
Adresa: |
27061, 78614503, Kladno, Lány, Lány, Sadová, 609, Sadová 609, 27061 Lány |
|
JAROSLAV ŠPÁŇA
|
Aktivní
|
Předseda |
06.05.2021 |
Adresa: |
27302, 1481851, Kladno, Tuchlovice, Tuchlovice, Národního odboje, 242, Národního odboje 242, 27302 Tuchlovice |
|
VÁCLAV PAVELKA
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
Hospodář |
13.04.2019 |
Adresa: |
27021, 16452755, Rakovník, Pavlíkov, Chlum, 55 |
|
PETR MACICH
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
Předseda výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
27201, 1406906, Kladno, Kladno, Kladno, Kubelíkova, 2532 |
|
RENATA TAKÁCSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
Jednatelka výboru a pokladní |
13.04.2019 |
Adresa: |
27021, 16452755, Rakovník, Pavlíkov, Chlum, 55 |
|
VÁCLAV PAVELKA
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
Hospodář |
13.04.2019 |
Adresa: |
27021, 16452755, Rakovník, Pavlíkov, Chlum, 55, Chlum 55, 27021 Pavlíkov |
|
RENATA TAKÁCSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
Jednatelka výboru a pokladní |
13.04.2019 |
Adresa: |
27021, 16452755, Rakovník, Pavlíkov, Chlum, 55, Chlum 55, 27021 Pavlíkov |
|
PETR MACICH
|
Neaktivní
od 06.05.2021
|
Předseda výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
27201, 1406906, Kladno, Kladno, Kladno, Kubelíkova, 2532, Kubelíkova 2532, 27201 Kladno |
|
MICHAELA MOŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
Předsedkyně výboru a výcvikář |
24.05.2016 |
Adresa: |
27301, 5980976, Kladno, Kamenné Žehrovice, Kamenné Žehrovice, K Údolí, 414 |
|
ANNA VLČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
Pokladní |
24.05.2016 |
Adresa: |
27306, 14444127, Kladno, Libušín, Libušín, Zd. Nejedlého, 459 |
|
MICHAELA KOUKALOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
Člen výboru |
24.05.2016 |
Adresa: |
27201, 1413554, Kladno, Kladno, Kladno, Závišova, 3250 |
|
MICHAELA MOŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
Předsedkyně výboru a výcvikář |
24.05.2016 |
Adresa: |
27301, 5980976, Kladno, Kamenné Žehrovice, Kamenné Žehrovice, K Údolí, 414, K Údolí 414, 27301 Kamenné Žehrovice |
|
ANNA VLČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
Pokladní |
24.05.2016 |
Adresa: |
27306, 14444127, Kladno, Libušín, Libušín, Zd. Nejedlého, 459, Zd. Nejedlého 459, 27306 Libušín |
|
MICHAELA KOUKALOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
Člen výboru |
24.05.2016 |
Adresa: |
27201, 1413554, Kladno, Kladno, Kladno, Závišova, 3250, Závišova 3250, 27201 Kladno |
|