OLDŘICH MAŠEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.03.2022 |
Adresa: |
15200, 22007601, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7 |
|
VÁCLAV STANĚK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.03.2022 |
Adresa: |
15200, 22007601, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7 |
|
JUDr. LENKA VANČATOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.03.2022 |
Adresa: |
15200, 22007334, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 853, 8 |
|
OLDŘICH MAŠEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.03.2022 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
VÁCLAV STANĚK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.03.2022 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
JUDr. LENKA VANČATOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.03.2022 |
Adresa: |
15200, 22007334, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 853, 8, Lohniského 853/8, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
RNDr. ANNA YONOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
předseda výboru |
08.04.2017 |
Adresa: |
15200, 22007601, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7 |
|
DAGMAR DAVIDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
místopředseda výboru |
08.04.2017 |
Adresa: |
15200, 22007601, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7 |
|
VÁCLAV STANĚK
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
člen výboru |
08.04.2017 |
Adresa: |
15200, 22007601, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7 |
|
OLDŘICH MAŠEK
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
člen výboru |
08.04.2017 |
Adresa: |
15200, 22007601, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7 |
|
RNDr. ANNA YONOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
předseda výboru |
08.04.2017 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
DAGMAR DAVIDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
místopředseda výboru |
08.04.2017 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
VÁCLAV STANĚK
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
člen výboru |
08.04.2017 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
OLDŘICH MAŠEK
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
člen výboru |
08.04.2017 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
OLDŘICH MAŠEK
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
15200, 22007601, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7 |
|
OLDŘICH MAŠEK
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
člen výboru |
07.11.2016 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
RNDr. Anna Yonová
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
předseda výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha 5, Lohniského, 901/7 |
|
Dagmar Davidová
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
místopředseda výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha 5, Lohniského, 901/7 |
|
RNDr. ANNA YONOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
předseda výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
DAGMAR DAVIDOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
místopředseda výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Anna Blažková
|
Neaktivní
od 22.05.2008
|
předseda výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha 5, Lohniského, 901/7 |
|
Michal Mazný
|
Neaktivní
od 22.05.2008
|
místopředseda výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha 5, Lohniského, 901/7 |
|
Jan Hovorka
|
Neaktivní
od 22.05.2008
|
člen výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha 5, Lohniského, 901/7 |
|
Oldřich Mašek
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha 5, Lohniského, 901/7 |
|
Václav Staněk
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
člen výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha 5, Lohniského, 901/7 |
|
Anna Blažková
|
Neaktivní
od 22.05.2008
|
předseda výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Michal Mazný
|
Neaktivní
od 22.05.2008
|
místopředseda výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Jan Hovorka
|
Neaktivní
od 22.05.2008
|
člen výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
OLDŘICH MAŠEK
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
VÁCLAV STANĚK
|
Neaktivní
od 08.04.2017
|
člen výboru |
15.06.2007 |
Adresa: |
15200, 22007601, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 901, 7, Lohniského 901/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|