JITKA TRGIŇOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8 |
|
MILOSLAV FROLÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915374, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 215, 12 |
|
ZDENĚK HOSTOŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8 |
|
ALENA VODIČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8 |
|
RADKA PŇAČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915358, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 213, 16 |
|
JITKA TRGIŇOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8, Urxova 217/8, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
MILOSLAV FROLÍK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915374, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 215, 12, Urxova 215/12, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
ZDENĚK HOSTOŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8, Urxova 217/8, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
ALENA VODIČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8, Urxova 217/8, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
RADKA PŇAČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.07.2022 |
Adresa: |
50006, 23915358, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 213, 16, Urxova 213/16, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
RADKA PŇAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
20.07.2019 |
Adresa: |
50006, 23915358, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 213, 16 |
|
RADKA PŇAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
20.07.2019 |
Adresa: |
50006, 23915358, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 213, 16, Urxova 213/16, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
JITKA TRGIŇOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
předseda výboru |
24.10.2017 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8 |
|
MAREK FEDOR
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
místopředseda výboru |
24.10.2017 |
Adresa: |
50006, 23915382, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 216, 10 |
|
ZDENĚK HOSTOŠ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
24.10.2017 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8 |
|
ALENA VODIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
24.10.2017 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8 |
|
JITKA TRGIŇOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
předseda výboru |
24.10.2017 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8, Urxova 217/8, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
MAREK FEDOR
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
místopředseda výboru |
24.10.2017 |
Adresa: |
50006, 23915382, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 216, 10, Urxova 216/10, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
ZDENĚK HOSTOŠ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
24.10.2017 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8, Urxova 217/8, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
ALENA VODIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2022
|
člen výboru |
24.10.2017 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8, Urxova 217/8, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
JITKA TRGIŇOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Předseda výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8 |
|
MAREK FEDOR
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Místopředseda výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
50006, 23915382, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 216, 10 |
|
HELENA HANUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
člen výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
50006, 23915374, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 215, 12 |
|
VĚRA DRBOHLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
člen výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
50006, 23915366, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 214, 14 |
|
JITKA TRGIŇOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Předseda výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8, Urxova 217/8, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
MAREK FEDOR
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Místopředseda výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
50006, 23915382, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 216, 10, Urxova 216/10, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
HELENA HANUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
člen výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
50006, 23915374, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 215, 12, Urxova 215/12, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
VĚRA DRBOHLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
člen výboru |
11.11.2015 |
Adresa: |
50006, 23915366, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 214, 14, Urxova 214/14, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
JITKA TRGIŇOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Předseda výboru |
14.08.2014 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8 |
|
MAREK FEDOR
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Místopředseda výboru |
14.08.2014 |
Adresa: |
50006, 23915382, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 216, 10 |
|
JITKA TRGIŇOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Předseda výboru |
14.08.2014 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8, Urxova 217/8, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
MAREK FEDOR
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Místopředseda výboru |
14.08.2014 |
Adresa: |
50006, 23915382, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 216, 10, Urxova 216/10, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
ZDENĚK HOSTOŠ
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
předseda výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8 |
|
Mgr. Jan Košťál
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
místopředseda výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915382, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 216, 10 |
|
Ing. Jaroslav Brzokoupil
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
člen výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915358, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 213, 16 |
|
Helena Hanušová
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915374, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 215, 12 |
|
Věra Drbohlavová
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915366, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 214, 14 |
|
ZDENĚK HOSTOŠ
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
předseda výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915391, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 217, 8, Urxova 217/8, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
Mgr. Jan Košťál
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
místopředseda výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915382, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 216, 10, Urxova 216/10, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. Jaroslav Brzokoupil
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
člen výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915358, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 213, 16, Urxova 213/16, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
HELENA HANUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915374, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 215, 12, Urxova 215/12, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
VĚRA DRBOHLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen výboru |
12.07.2012 |
Adresa: |
50006, 23915366, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Urxova, 214, 14, Urxova 214/14, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|