MILOSLAV ASCHENBRENNER
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
předseda výboru |
07.09.2018 |
Adresa: |
33901, 6961452, Klatovy, Mochtín, Újezdec, 11 |
|
MILOSLAV ASCHENBRENNER
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
předseda výboru |
07.09.2018 |
Adresa: |
33901, 6961452, Klatovy, Mochtín, Újezdec, 11, Újezdec 11, 33901 Mochtín |
|
JIŘÍ KOZÁK
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
33901, 21501351, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 354 |
|
JIŘÍ BOHÁČ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
33901, 21501335, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 352 |
|
JIŘÍ KOZÁK
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
33901, 21501351, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 354, Tyršova 354, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
JIŘÍ BOHÁČ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
33901, 21501335, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 352, Tyršova 352, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
IVO TRZASKALIK
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen výboru |
03.06.2016 |
Adresa: |
34192, 6944191, Klatovy, Kašperské Hory, Kašperské Hory, Vimperská, 392 |
|
IVO TRZASKALIK
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen výboru |
03.06.2016 |
Adresa: |
34192, 6944191, Klatovy, Kašperské Hory, Kašperské Hory, Vimperská, 392, Vimperská 392, 34192 Kašperské Hory |
|
MILOSLAV ASCHENBRENNER
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
předseda výboru |
24.01.2015 |
Adresa: |
33901, 21501343, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 353 |
|
Ing. JANA MUKNŠNÁBLOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
místopředseda výboru |
24.01.2015 |
Adresa: |
33901, 21501327, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 351 |
|
MILOSLAV ASCHENBRENNER
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
předseda výboru |
24.01.2015 |
Adresa: |
33901, 21501343, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 353, Tyršova 353, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
Ing. JANA MUKNŠNÁBLOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
místopředseda výboru |
24.01.2015 |
Adresa: |
33901, 21501327, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 351, Tyršova 351, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
HANA KŘIVOHLAVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
25.04.2014 |
Adresa: |
33901, 6996299, Vrhaveč, Vrhaveč, 42 |
|
HANA KŘIVOHLAVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
25.04.2014 |
Adresa: |
33901, 6996299, Klatovy, Vrhaveč, Vrhaveč, 42, č.p. 42, 33901 Vrhaveč |
|
MILOSLAV ASCHENBRENNER
|
Neaktivní
od 24.01.2015
|
předseda výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501343, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 353 |
|
VÁCLAV CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501335, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 352 |
|
JAN SCHLEISS
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501351, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 354 |
|
IVANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501327, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 351 |
|
BEDŘICH NOVÝ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501343, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 353 |
|
MILOSLAV ASCHENBRENNER
|
Neaktivní
od 24.01.2015
|
předseda výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501343, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 353, Tyršova 353, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
VÁCLAV CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501335, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 352, Tyršova 352, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
JAN SCHLEISS
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501351, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 354, Tyršova 354, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
IVANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501327, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 351, Tyršova 351, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
BEDŘICH NOVÝ
|
Neaktivní
od 13.09.2018
|
člen výboru |
23.03.2013 |
Adresa: |
33901, 21501343, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 353, Tyršova 353, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
Ing. Jana Muknšnáblová
|
Neaktivní
od 24.01.2015
|
člen výboru |
12.03.2011 |
Adresa: |
33901, 21501327, Klatovy IV, Tyršova, 351 |
|
Ivo Trzaskalik
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
člen výboru |
12.03.2011 |
Adresa: |
33901, 21501351, Klatovy IV, Tyršova, 354 |
|
Ing. JANA MUKNŠNÁBLOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2015
|
člen výboru |
12.03.2011 |
Adresa: |
33901, 21501327, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 351, Tyršova 351, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
Ivo Trzaskalik
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
člen výboru |
12.03.2011 |
Adresa: |
33901, 21501351, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 354, Tyršova 354, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
Ivo Trzaskalik
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
člen výboru |
19.07.2008 |
Adresa: |
33901, 21501351, Klatovy IV, Tyršova, 354 |
|
Hana Křivohlavá
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
člen výboru |
19.07.2008 |
Adresa: |
33901, 21501335, Klatovy IV, Tyršova, 352 |
|
Ivo Trzaskalik
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
člen výboru |
19.07.2008 |
Adresa: |
33901, 21501351, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 354, Tyršova 354, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
Hana Křivohlavá
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
člen výboru |
19.07.2008 |
Adresa: |
33901, 21501335, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 352, Tyršova 352, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
Josef Beneda
|
Neaktivní
od 12.03.2011
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
21501327, Klatovy IV, Tyršova, 351 |
|
Miloslav Aschenbrenner
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
předseda výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
21501343, Klatovy IV, Tyršova, 353 |
|
Václav Císař
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
21501335, Klatovy IV, Tyršova, 352 |
|
Jan Schleiss
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
21501351, Klatovy IV, Tyršova, 354 |
|
Ivana Hájková
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
21501327, Klatovy IV, Tyršova, 351 |
|
Bedřich Nový
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
21501343, Klatovy IV, Tyršova, 353 |
|
Josef Beneda
|
Neaktivní
od 12.03.2011
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
33901, 21501327, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 351, Tyršova 351, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
VÁCLAV CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
33901, 21501335, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 352, Tyršova 352, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
JAN SCHLEISS
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
33901, 21501351, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 354, Tyršova 354, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
IVANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
33901, 21501327, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 351, Tyršova 351, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
BEDŘICH NOVÝ
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
33901, 21501343, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 353, Tyršova 353, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
MILOSLAV ASCHENBRENNER
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
předseda výboru |
22.01.2008 |
Adresa: |
33901, 21501343, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, Tyršova, 353, Tyršova 353, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|