JITKA MACKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.01.2023 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48 |
|
JITKA MACKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.01.2023 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48, Šmeralova 348/48, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
JAROSLAV ŠTÁDLER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.11.2022 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48 |
|
JAROSLAV ŠTÁDLER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.11.2022 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48, Šmeralova 348/48, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
JIŘÍ MACEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.10.2022 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48 |
|
JIŘÍ MACEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.10.2022 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48, Šmeralova 348/48, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
PETR KREJČA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.06.2017 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48 |
|
PETR KREJČA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.06.2017 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48, Šmeralova 348/48, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
Miloslava Kugelová
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Šmeralova, 348/48 |
|
Miloslava Kugelová
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48, Šmeralova 348/48, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
Jaroslav Štádler
|
Neaktivní
od 12.11.2022
|
místopředseda výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Šmeralova, 348/48 |
|
Jiří Macek
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
člen výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Šmeralova, 348/48 |
|
Jitka Macková
|
Neaktivní
od 14.01.2023
|
člen výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Šmeralova, 348/48 |
|
Petr Krejča
|
Neaktivní
od 04.06.2017
|
předseda výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Šmeralova, 348/48 |
|
PETR KREJČA
|
Neaktivní
od 04.06.2017
|
předseda výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48, Šmeralova 348/48, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
JIŘÍ MACEK
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
člen výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48, Šmeralova 348/48, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
JAROSLAV ŠTÁDLER
|
Neaktivní
od 12.11.2022
|
místopředseda výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48, Šmeralova 348/48, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
JITKA MACKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2023
|
člen výboru |
01.04.2008 |
Adresa: |
36005, 20686269, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Šmeralova, 348, 48, Šmeralova 348/48, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|