Ing. JAROSLAV HANOUSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.05.2018 |
Adresa: |
15500, 22716343, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2421, 19 |
|
doc. Ing. PETR PRAUS
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.05.2018 |
Adresa: |
15500, 22702407, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17 |
|
Ing. TOMÁŠ HROMÁDKO
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.05.2018 |
Adresa: |
15500, 22702407, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17 |
|
MARCELA SEHNALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.05.2018 |
Adresa: |
15500, 22716335, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2420, 21 |
|
Ing. JAROSLAV HANOUSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.05.2018 |
Adresa: |
15500, 22716343, Praha, Stodůlky, Janského, 2421, 19, Janského 2421/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
doc. Ing. PETR PRAUS
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.05.2018 |
Adresa: |
15500, 22702407, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17, Janského 2422/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. TOMÁŠ HROMÁDKO
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.05.2018 |
Adresa: |
15500, 22702407, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17, Janského 2422/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MARCELA SEHNALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.05.2018 |
Adresa: |
15500, 22716335, Praha, Stodůlky, Janského, 2420, 21, Janského 2420/21, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JAROSLAV HANOUSEK
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
Předseda výboru |
17.08.2013 |
Adresa: |
15500, 22716343, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2421, 19 |
|
HANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
Místopředseda výboru |
17.08.2013 |
Adresa: |
15500, 22716335, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2420, 21 |
|
PETR PRAUS
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
Člen výboru |
17.08.2013 |
Adresa: |
15500, 22702407, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17 |
|
TOMÁŠ HROMÁDKO
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
Člen výboru |
17.08.2013 |
Adresa: |
15500, 22702407, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17 |
|
JAROSLAV HANOUSEK
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
Předseda výboru |
17.08.2013 |
Adresa: |
15500, 22716343, Praha, Stodůlky, Janského, 2421, 19, Janského 2421/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
HANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
Místopředseda výboru |
17.08.2013 |
Adresa: |
15500, 22716335, Praha, Stodůlky, Janského, 2420, 21, Janského 2420/21, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
PETR PRAUS
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
Člen výboru |
17.08.2013 |
Adresa: |
15500, 22702407, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17, Janského 2422/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
TOMÁŠ HROMÁDKO
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
Člen výboru |
17.08.2013 |
Adresa: |
15500, 22702407, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17, Janského 2422/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Robert Dolejší
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
člen výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22716335, Praha 5, Stodůlky, Janského, 2420/21 |
|
Ing. Jaroslav Hanousek
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
předseda výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22716343, Praha 5, Stodůlky, Janského, 2421/19 |
|
Ing. Hana Hájková
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
místopředseda výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22716335, Praha 5, Stodůlky, Janského, 2420/21 |
|
Ing. Ludvík Loucký
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
člen výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22716335, Praha 5, Stodůlky, Janského, 2420/21 |
|
Ing. Petr Praus
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
člen výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22702407, Praha 5, Stodůlky, Janského, 2422/17 |
|
Robert Dolejší
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
člen výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22716335, Praha, Stodůlky, Janského, 2420, 21, Janského 2420/21, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Ludvík Loucký
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
člen výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22716335, Praha, Stodůlky, Janského, 2420, 21, Janského 2420/21, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Petr Praus
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
člen výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22702407, Praha, Stodůlky, Janského, 2422, 17, Janského 2422/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. JAROSLAV HANOUSEK
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
předseda výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22716343, Praha, Stodůlky, Janského, 2421, 19, Janského 2421/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Hana Hájková
|
Neaktivní
od 17.08.2013
|
místopředseda výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
15500, 22716335, Praha, Stodůlky, Janského, 2420, 21, Janského 2420/21, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|