LADISLAV HLAVÁČ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.12.2023 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15, Družby 984/15, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
VÁCLAV ABRAHAM
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.05.2023 |
Adresa: |
30100, 24432296, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Zručská cesta, 1753, 87, Zručská cesta 1753/87, Bolevec, 30100 Plzeň |
|
VLADIMÍRA HOBLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
30.05.2023 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
JIŘÍ KOŽNAR
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.05.2023 |
Adresa: |
31200, 24466948, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 982, 11, Družby 982/11, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Mgr. EVA MAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.04.2019 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13 |
|
VLADIMÍRA HOBLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
1.místopředseda výboru |
10.04.2019 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13 |
|
Ing. MICHAL SIVÁK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.04.2019 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13 |
|
VÁCLAV ABRAHAM
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.04.2019 |
Adresa: |
30100, 24432296, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Zručská cesta, 1753, 87 |
|
LADISLAV HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 10.12.2023
|
člen výboru |
30.05.2023 |
Adresa: |
33012, 598127, Plzeň-sever, Horní Bříza, Horní Bříza, Komenského, 597, Komenského 597, 33012 Horní Bříza |
|
Mgr. EVA MAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2023
|
Předseda výboru |
10.04.2019 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
VLADIMÍRA HOBLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2023
|
1.místopředseda výboru |
10.04.2019 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Ing. MICHAL SIVÁK
|
Neaktivní
od 30.05.2023
|
Člen výboru |
10.04.2019 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
VÁCLAV ABRAHAM
|
Neaktivní
od 30.05.2023
|
Člen výboru |
10.04.2019 |
Adresa: |
30100, 24432296, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Zručská cesta, 1753, 87, Zručská cesta 1753/87, Bolevec, 30100 Plzeň |
|
Ing. MICHAL SIVÁK
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
člen výboru |
12.07.2018 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13 |
|
Ing. MICHAL SIVÁK
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
člen výboru |
12.07.2018 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
HANA KOPAČOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2018
|
člen výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15 |
|
EVA MAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
Předseda výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13 |
|
VLADIMÍRA HOBLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
1.místopředseda výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13 |
|
VÁCLAV ABRAHAM
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
člen výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
30100, 24432296, Plzeň, Bolevec, Zručská cesta, 1753, 87 |
|
HANA KOPAČOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2018
|
člen výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15, Družby 984/15, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
VÁCLAV ABRAHAM
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
člen výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
30100, 24432296, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Zručská cesta, 1753, 87, Zručská cesta 1753/87, Bolevec, 30100 Plzeň |
|
EVA MAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
Předseda výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
VLADIMÍRA HOBLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
1.místopředseda výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
FRANTIŠEK SIKYTA
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
předseda výboru |
15.06.2013 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13 |
|
VLADIMÍRA HOBLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
místopředseda výboru |
15.06.2013 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13 |
|
HANA KOPAČOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen výboru |
15.06.2013 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15 |
|
PAVEL PLEŠÁK
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen výboru |
15.06.2013 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15 |
|
FRANTIŠEK SIKYTA
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
předseda výboru |
15.06.2013 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
VLADIMÍRA HOBLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
místopředseda výboru |
15.06.2013 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
HANA KOPAČOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen výboru |
15.06.2013 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15, Družby 984/15, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
PAVEL PLEŠÁK
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen výboru |
15.06.2013 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15, Družby 984/15, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Pavel Plešák
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
člen výboru |
09.02.2012 |
Adresa: |
24466972, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15 |
|
PAVEL PLEŠÁK
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
člen výboru |
09.02.2012 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15, Družby 984/15, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Vladimíra Hoblíková
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
místopředseda výboru |
30.01.2010 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň, Doubravka, Družby, 983/13 |
|
VLADIMÍRA HOBLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
místopředseda výboru |
30.01.2010 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Pavel Košňar
|
Neaktivní
od 30.01.2010
|
místopředseda výboru |
21.07.2008 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň, Doubravka, Družby, 983/13 |
|
Lenka Krejčíková
|
Neaktivní
od 09.02.2012
|
člen výboru |
21.07.2008 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň, Doubravka, Družby, 984/15 |
|
František Sikyta
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
předseda výboru |
21.07.2008 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň, Doubravka, Družby, 983/13 |
|
Hana Kopačová
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
člen výboru |
21.07.2008 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň, Doubravka, Družby, 984/15 |
|
Pavel Košňar
|
Neaktivní
od 30.01.2010
|
místopředseda výboru |
21.07.2008 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Lenka Krejčíková
|
Neaktivní
od 09.02.2012
|
člen výboru |
21.07.2008 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15, Družby 984/15, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
FRANTIŠEK SIKYTA
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
předseda výboru |
21.07.2008 |
Adresa: |
31200, 24466956, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 983, 13, Družby 983/13, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
HANA KOPAČOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
člen výboru |
21.07.2008 |
Adresa: |
31200, 24466972, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Družby, 984, 15, Družby 984/15, Doubravka, 31200 Plzeň |
|