JOSEF SOUTNER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
16.05.2023 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. STANISLAV HESS
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
16.05.2023 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. MIROSLAV NEUBAUER
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.05.2023 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. ANTON KOVAROVIČ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.05.2023 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. ROMAN ŠÍMA
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.05.2023 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
MARIE KYNCLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.05.2023 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Mgr. JOSEF SOUTNER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
MIROSLAV NEUBAUER
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
Ing. STANISLAV HESS
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
ANTON KOVAROVIČ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
Ing. ROMAN ŠÍMA
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
JOSEF PROSR
|
Neaktivní
od 21.04.2021
|
předseda výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
JOSEF PROSR
|
Neaktivní
od 21.04.2021
|
předseda výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Mgr. JOSEF SOUTNER
|
Neaktivní
od 16.05.2023
|
místopředseda výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
MIROSLAV NEUBAUER
|
Neaktivní
od 16.05.2023
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. STANISLAV HESS
|
Neaktivní
od 16.05.2023
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
ANTON KOVAROVIČ
|
Neaktivní
od 16.05.2023
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. ROMAN ŠÍMA
|
Neaktivní
od 16.05.2023
|
člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
JOSEF PROSR
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
Předseda výboru |
17.02.2015 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
JOSEF SOUTNER
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
místopředseda výboru |
17.02.2015 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
JOSEF PROSR
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
Předseda výboru |
17.02.2015 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
JOSEF SOUTNER
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
místopředseda výboru |
17.02.2015 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
JOSEF PROSR
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
předseda výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
JOSEF SOUTNER
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
MIROSLAV NEUBAUER
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
ANTON KOVAROVIČ
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
STANISLAV HESS
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
ROMAN ŠÍMA
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
JOSEF PROSR
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
předseda výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
JOSEF SOUTNER
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
ANTON KOVAROVIČ
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
STANISLAV HESS
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
ROMAN ŠÍMA
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
MIROSLAV NEUBAUER
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
člen výboru |
28.08.2013 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Josef Prosr
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
předseda výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
21484732, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
Miroslav Neubauer
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
21484741, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
Josef Soutner
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
21484741, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
Igor Jakubčík
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
21484741, Klatovy II, Za Beránkem, 763 |
|
Ing. Stanislav Hess
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
21484732, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
Ing. Roman Šíma
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
21484732, Klatovy II, Za Beránkem, 762 |
|
JOSEF PROSR
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
předseda výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
MIROSLAV NEUBAUER
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
JOSEF SOUTNER
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Igor Jakubčík
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
33901, 21484741, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 763, Za Beránkem 763, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. STANISLAV HESS
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Ing. ROMAN ŠÍMA
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
člen výboru |
05.09.2008 |
Adresa: |
33901, 21484732, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Za Beránkem, 762, Za Beránkem 762, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|