MIROSLAVA KOŘÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel spolku |
10.01.2024 |
Adresa: |
19000, 27493067, Praha, Prosek, Trmická, 848, 10, Trmická 848/10, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MIROSLAVA KOŘÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel spolku |
12.06.2019 |
Adresa: |
19000, 27493075, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Prosecká, 848, 97 |
|
Ing. ROMAN BENDA
|
Aktivní
|
jednatel spolku |
11.07.2018 |
Adresa: |
16200, 22257209, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Špálova, 204, 19 |
|
Ing. ROMAN BENDA
|
Aktivní
|
jednatel spolku |
11.07.2018 |
Adresa: |
16200, 22257209, Praha, Střešovice, Špálova, 204, 19, Špálova 204/19, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
MUDr. LUDMILA BENDOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně spolku |
29.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22257209, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Špálova, 204, 19 |
|
DENISA HUNALOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
29.11.2017 |
Adresa: |
11000, 21713642, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ostrovní, 1708, 12 |
|
MUDr. LUDMILA BENDOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně spolku |
29.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22257209, Praha, Střešovice, Špálova, 204, 19, Špálova 204/19, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
MIROSLAVA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2024
|
jednatel spolku |
12.06.2019 |
Adresa: |
19000, 27493075, Praha, Prosek, Prosecká, 848, 97, Prosecká 848/97, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MIROSLAVA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
jednatel spolku |
07.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21713642, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ostrovní, 1708, 12 |
|
MIROSLAVA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
jednatel spolku |
07.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21713642, Praha, Nové Město, Ostrovní, 1708, 12, Ostrovní 1708/12, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MIROSLAVA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel spolku |
29.11.2017 |
Adresa: |
18200, 42526671, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, Vzdálená, 475, 3 |
|
Ing. ROMAN BENDA
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
jednatel spolku |
29.11.2017 |
Adresa: |
10000, 22669108, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Jakutská, 1203, 17 |
|
MUDr. VIKTOR VOJTĚCH
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
místopředseda spolku |
29.11.2017 |
Adresa: |
32600, 25986911, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Libušínská, 285, 7 |
|
MIROSLAVA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel spolku |
29.11.2017 |
Adresa: |
18200, 42526671, Praha, Březiněves, Vzdálená, 475, 3, Vzdálená 475/3, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
Ing. ROMAN BENDA
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
jednatel spolku |
29.11.2017 |
Adresa: |
10000, 22669108, Praha, Vršovice, Jakutská, 1203, 17, Jakutská 1203/17, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
MUDr. VIKTOR VOJTĚCH
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
místopředseda spolku |
29.11.2017 |
Adresa: |
32600, 25986911, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Libušínská, 285, 7, Libušínská 285/7, Božkov, 32600 Plzeň |
|
DENISA HUNALOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2023
|
člen |
29.11.2017 |
Adresa: |
11000, 21713642, Praha, Nové Město, Ostrovní, 1708, 12, Ostrovní 1708/12, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|