MAXIMILIAN ALEXANDER KOLOWRAT-KRAKOWSKÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
člen představenstva |
18.08.2018 |
Adresa: |
15200, 22001140, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Barrandovská, 307, 25 |
|
MAXIMILIAN ALEXANDER KOLOWRAT-KRAKOWSKÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
člen představenstva |
18.08.2018 |
Adresa: |
15200, 22001140, Praha, Hlubočepy, Barrandovská, 307, 25, Barrandovská 307/25, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
MAXIMILIAN ALEXANDER KOLOWRAT-KRAKOWSKÝ
|
Neaktivní
od 18.08.2018
|
člen představenstva |
30.12.2014 |
Adresa: |
15200, 42404371, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Barrandovská, 1222, 27 |
|
MAXIMILIAN ALEXANDER KOLOWRAT-KRAKOWSKÝ
|
Neaktivní
od 18.08.2018
|
člen představenstva |
30.12.2014 |
Adresa: |
15200, 42404371, Praha, Hlubočepy, Barrandovská, 1222, 27, Barrandovská 1222/27, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
RICHARD PECHA
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
člen |
29.04.2014 |
Adresa: |
13000, 21766371, Praha 3, Vinohrady, Kouřimská, 2347, 24 |
|
RICHARD PECHA
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
člen |
29.04.2014 |
Adresa: |
13000, 21766371, Praha, Vinohrady, Kouřimská, 2347, 24, Kouřimská 2347/24, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Tomáš Kučera
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
člen |
03.04.2014 |
Adresa: |
14000, 21912238, Praha 4, Michle, U plynárny, 1129, 12 |
|
TOMÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
člen |
03.04.2014 |
Adresa: |
14000, 21912238, Praha, Michle, U plynárny, 1129, 12, U plynárny 1129/12, Michle, 14000 Praha 4 |
|