ANDRIJ JEVHENIJOVYČ MARDAREVYČ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2023 |
Adresa: |
60200, 19196318, Brno-město, Brno, Černá Pole, Lidická, 1878, 46, Lidická 1878/46, Černá Pole, 60200 Brno |
|
ANDRIJ JEVHENIJOVYČ MARDAREVYČ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.09.2022 |
Adresa: |
63900, 19102232, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 47, 33 |
|
ANDRIJ JEVHENIJOVYČ MARDAREVYČ
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
jednatel |
06.09.2022 |
Adresa: |
63900, 19102232, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 47, 33, Poříčí 47/33, Staré Brno, 63900 Brno |
|
ANDRII MARDAREVYCH
|
Neaktivní
od 06.09.2022
|
jednatel |
02.12.2021 |
Adresa: |
63900, 19102232, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 47, 33 |
|
ANDRII MARDAREVYCH
|
Neaktivní
od 06.09.2022
|
jednatel |
02.12.2021 |
Adresa: |
63900, 19102232, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 47, 33, Poříčí 47/33, Staré Brno, 63900 Brno |
|
ANDRII MARDAREVYCH
|
Neaktivní
od 02.12.2021
|
jednatel |
04.09.2021 |
Adresa: |
66451, 24078328, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Hřbitovní, 87, 25 |
|
ANDRII MARDAREVYCH
|
Neaktivní
od 02.12.2021
|
jednatel |
04.09.2021 |
Adresa: |
66451, 24078328, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Hřbitovní, 87, 25, Hřbitovní 87/25, 66451 Šlapanice |
|
ANDRII MARDAREVYCH
|
Neaktivní
od 04.09.2021
|
jednatel |
09.07.2021 |
Adresa: |
61900, 79069801, Brno-město, Brno, Přízřenice, Moravanská, 349, 1 |
|
ANDRII MARDAREVYCH
|
Neaktivní
od 04.09.2021
|
jednatel |
09.07.2021 |
Adresa: |
61900, 79069801, Brno-město, Brno, Přízřenice, Moravanská, 349, 1, Moravanská 349/1, Přízřenice, 61900 Brno |
|
ANDRII MARDAREVYCH
|
Neaktivní
od 09.07.2021
|
jednatel |
08.07.2020 |
Adresa: |
66451, 24078328, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Hřbitovní, 87, 25 |
|
ANDRII MARDAREVYCH
|
Neaktivní
od 09.07.2021
|
jednatel |
08.07.2020 |
Adresa: |
66451, 24078328, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Hřbitovní, 87, 25, Hřbitovní 87/25, 66451 Šlapanice |
|
MAREK KŘIVÝ
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
jednatel |
26.10.2018 |
Adresa: |
61500, 19629371, Brno-město, Brno, Židenice, Taussigova, 1075, 9 |
|
Marek Křivý
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
jednatel |
26.10.2018 |
Adresa: |
61500, 19629371, Brno-město, Brno, Židenice, Taussigova, 1075, 9, Taussigova 1075/9, Židenice, 61500 Brno |
|