ing. František Luža
|
Neaktivní
od 01.01.1998
|
pověřen řízením podniku |
14.05.1992 |
Adresa: |
3, Hodonín, Olbrachtova, 41 |
|
Jaroslav Jurnikl
|
Neaktivní
od 01.01.1998
|
zástupce pověřeného řízením p. |
14.05.1992 |
Adresa: |
23229888, Strážnice, nám. 17. listopadu, 1532 |
|
ing. František Luža
|
Neaktivní
od 01.01.1998
|
pověřen řízením podniku |
14.05.1992 |
Adresa: |
41, Hodonín, Olbrachtova, Olbrachtova 41, Hodonín, Česká republika |
|
Jaroslav Jurnikl
|
Neaktivní
od 01.01.1998
|
zástupce pověřeného řízením p. |
14.05.1992 |
Adresa: |
69662, 23229888, Hodonín, Strážnice, Strážnice, nám. 17. listopadu, 1532, nám. 17. listopadu 1532, 69662 Strážnice |
|
ing. Rostislav R ö s s
|
Neaktivní
od 14.05.1992
|
ředitel podniku |
17.07.1991 |
Adresa: |
11005858, Znojmo, Fejfalíkova, 3 |
|
ing. František Luža
|
Neaktivní
od 14.05.1992
|
zástupce ředitele |
17.07.1991 |
Adresa: |
23210729, Hodonín, I. Olbrachta, 41 |
|
ing. Rostislav R ö s s
|
Neaktivní
od 14.05.1992
|
ředitel podniku |
17.07.1991 |
Adresa: |
66902, 11005858, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fejfalíkova, 2571, 3, Fejfalíkova 2571/3, 66902 Znojmo |
|
Ing. František Luža
|
Neaktivní
od 14.05.1992
|
zástupce ředitele |
17.07.1991 |
Adresa: |
69501, 23210729, Hodonín, Hodonín, Hodonín, I. Olbrachta, 3558, 41, I. Olbrachta 3558/41, 69501 Hodonín |
|
ing. Rostislav R ö s s
|
Neaktivní
od 17.07.1991
|
pověřen řízením podniku |
01.01.1991 |
Adresa: |
11005858, Znojmo, Fejfalíkova, 3 |
|
ing. Jaroslav Vogeltanz
|
Neaktivní
od 17.07.1991
|
zástupce pověřeného řízením p. |
01.01.1991 |
Adresa: |
4, Hodonín, Očovská, 25 |
|
ing. Rostislav R ö s s
|
Neaktivní
od 17.07.1991
|
pověřen řízením podniku |
01.01.1991 |
Adresa: |
66902, 11005858, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fejfalíkova, 2571, 3, Fejfalíkova 2571/3, 66902 Znojmo |
|
ing. Jaroslav Vogeltanz
|
Neaktivní
od 17.07.1991
|
zástupce pověřeného řízením p. |
01.01.1991 |
Adresa: |
25, Hodonín, Očovská, Očovská 25, Hodonín, Česká republika |
|