EVA KASALOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2016
|
člen stat. orgánu |
04.12.2015 |
Adresa: |
50801, 17542863, Hořice, Hořice, Čechova, 851 |
|
Eva Kasalová
|
Neaktivní
od 10.05.2016
|
člen stat. orgánu |
04.12.2015 |
Adresa: |
50801, 17542863, Jičín, Hořice, Hořice, Čechova, 851, Čechova 851, 50801 Hořice |
|
Eva Kasalová
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
člen stat. orgánu |
24.05.1994 |
Adresa: |
50801, Hořice v Podkrkonoší, Čechova ul. 851 |
|
Eva Kasalová
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
člen stat. orgánu |
24.05.1994 |
Adresa: |
50801, 17542863, Jičín, Hořice, Hořice, Čechova, 851, Čechova 851, 50801 Hořice |
|
Jaroslav Kasal
|
Neaktivní
od 24.05.1994
|
společník |
26.09.1991 |
Adresa: |
Hořice v Podkrkonoší, Čechova 851 |
|
Eva Kasalová
|
Neaktivní
od 24.05.1994
|
společník |
26.09.1991 |
Adresa: |
Hořice v Podkrkonoší, Čechova 851 |
|
Miloslav Pětioký
|
Neaktivní
od 24.05.1994
|
společník |
26.09.1991 |
Adresa: |
Hořice v Podkrkonoší, Zborovská 1876 |
|
Jaroslav Kasal
|
Neaktivní
od 24.05.1994
|
společník |
26.09.1991 |
Adresa: |
50801, 17542863, Jičín, Hořice, Hořice, Čechova, 851, Čechova 851, 50801 Hořice |
|
Eva Kasalová
|
Neaktivní
od 24.05.1994
|
společník |
26.09.1991 |
Adresa: |
50801, 17542863, Jičín, Hořice, Hořice, Čechova, 851, Čechova 851, 50801 Hořice |
|
Miloslav Pětioký
|
Neaktivní
od 24.05.1994
|
společník |
26.09.1991 |
Adresa: |
50801, 17553032, Jičín, Hořice, Hořice, Zborovská, 1876, Zborovská 1876, 50801 Hořice |
|