Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | RENTEA, spol. s r. o. v likvidaci |
ICO: | 18186017 |
Registrovaná adresa: | 69501, 23188740, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Příční, 1060, 20, Příční 1060/20, 69501 Hodonín |
Začleněno na: | 30.04.1991 |
Předmět podnikání: |
obchodní zastupitelství
činnost organizačních a ekonomických poradců
pronájem nebytových prostor
kovoobrábění
zemědělská výroba
pneuservis
opravy elektrických součástí vozidel v rozsahu živnostivolné
reklamní a propagační činnost
činnost účetních poradců
průzkum trhu a poradenská činnost
opravy motorových vozidel
zprostředkovatelská činnost při převodech nemovitostí
výroba vína
výroba plastových oken
porady a konzultace v oblasti družstevnictví, transformacedružstev, privatizace a likvidace firem
celní deklarace
zprostředkování auditorských, daňových a právních služeb
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí
opravy karosérií
vydavatelská činnost periodického a neperiodického tisku
půjčování motorových vozidel
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JUDr. JAROSLAV MIKUŠ | Aktivní | 27.09.2016 | |
|
|||
ing. MIROSLAV ZACHOVALÝ | Aktivní | 27.09.2016 | |
|
|||
Ing. MIROSLAV BRAVENEC | Aktivní | 27.09.2016 | |
|
|||
PAVEL MIKUŠ | Aktivní | 27.09.2016 | |
|
|||
JUDr. Jaroslav Mikuš | Aktivní | 27.09.2016 | |
|
|||
Ing. Miroslav Zachovalý | Aktivní | 27.09.2016 | |
|
|||
Ing. Miroslav Bravenec | Aktivní | 27.09.2016 | |
|
|||
Pavel Mikuš | Aktivní | 27.09.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PAVEL MIKUŠ | Aktivní | jednatel | 27.09.2016 |
|
|||
Pavel Mikuš | Aktivní | jednatel | 27.09.2016 |
|
|||
ing. Miroslav Zachovalý | Neaktivní od 25.03.2003 | jednatel | 10.03.1993 |
|
|||
JUDr. Jaroslav Mikuš | Neaktivní od 09.04.2004 | jednatel | 10.03.1993 |
|
|||
Ing. Miroslav Bravenec | Neaktivní od 28.02.2005 | jednatel | 10.03.1993 |
|
|||
Pavel Mikuš | Neaktivní od 27.09.2016 | jednatel | 10.03.1993 |
|
|||
Ing. Miroslav Zachovalý | Neaktivní od 25.03.2003 | jednatel | 10.03.1993 |
|
|||
JUDr. Jaroslav Mikuš | Neaktivní od 09.04.2004 | jednatel | 10.03.1993 |
|
|||
Ing. Miroslav Bravenec | Neaktivní od 28.02.2005 | jednatel | 10.03.1993 |
|
|||
Pavel Mikuš | Neaktivní od 27.09.2016 | jednatel | 10.03.1993 |
|
|||
JUDr. Jaroslav Mikuš | Neaktivní od 10.03.1993 | obchodní ředitel | 29.08.1991 |
|
|||
JUDr. Jaroslav Mikuš | Neaktivní od 10.03.1993 | obchodní ředitel | 29.08.1991 |
|
|||
Vašulka Josef JUDr. | Neaktivní od 29.08.1991 | obchodní ředitel | 30.04.1991 |
|
|||
Vašulka Josef JUDr. | Neaktivní od 29.08.1991 | obchodní ředitel | 30.04.1991 |
|
Registrační číslo RENTEA, spol. s r. o. v likvidaci je 18186017.
Registrační adresa RENTEA, spol. s r. o. v likvidaci je 69501, 23188740, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Příční, 1060, 20, Příční 1060/20, 69501 Hodonín.
RENTEA, spol. s r. o. v likvidaci byla založena 30.04.1991.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JUDr. JAROSLAV MIKUŠ, ing. MIROSLAV ZACHOVALÝ, Ing. MIROSLAV BRAVENEC, PAVEL MIKUŠ, JUDr. Jaroslav Mikuš, Ing. Miroslav Zachovalý, Ing. Miroslav Bravenec, Pavel Mikuš.