MARTIN VOREL
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.11.2022 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25 |
|
MARTIN VOREL
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.11.2022 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25, Ovenecká 73/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
ONDŘEJ ČEPL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.10.2022 |
Adresa: |
19000, 22516921, Praha, Střížkov, Českolipská, 389, 9 |
|
ONDŘEJ ČEPL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.10.2022 |
Adresa: |
19000, 22516921, Praha, Střížkov, Českolipská, 389, 9, Českolipská 389/9, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. JITKA BOČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
06.10.2022 |
Adresa: |
14900, 25930737, Praha, Újezd u Průhonic, Pastevců, 469, 21 |
|
Ing. JITKA BOČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
06.10.2022 |
Adresa: |
14900, 25930737, Praha, Újezd u Průhonic, Pastevců, 469, 21, Pastevců 469/21, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JOSEF JEŠ
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
Místopředseda výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
19800, 27892310, Hlavní město Praha, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19 |
|
Ing. JOSEF JEŠ
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
Místopředseda výboru |
07.08.2018 |
Adresa: |
19800, 27892310, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19, U Hostavického potoka 727/19, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
ONDŘEJ ČEPL
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
předseda výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
19000, 22516921, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Českolipská, 389, 9 |
|
MARTIN VOREL
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
17000, 22292659, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25 |
|
ONDŘEJ ČEPL
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
předseda výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
19000, 22516921, Praha, Střížkov, Českolipská, 389, 9, Českolipská 389/9, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
MARTIN VOREL
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
člen výboru |
11.04.2018 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25, Ovenecká 73/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. JANA DUFKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
03.02.2018 |
Adresa: |
26721, 40505090, Beroun, Tmaň, Tmaň, Travnatka, 210 |
|
Mgr. JANA DUFKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
03.02.2018 |
Adresa: |
26721, 40505090, Beroun, Tmaň, Tmaň, Travnatka, 210, Travnatka 210, 26721 Tmaň |
|
Ing. SVĚTLANA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
místopředseda výboru |
12.08.2015 |
Adresa: |
19800, 27892301, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17 |
|
Ing. SVĚTLANA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
místopředseda výboru |
12.08.2015 |
Adresa: |
19800, 27892301, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17, U Hostavického potoka 727/17, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. JANA DUFKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
člen výboru |
04.06.2014 |
Adresa: |
19800, 27892301, Hlavní město Praha, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17 |
|
Mgr. JANA DUFKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
člen výboru |
04.06.2014 |
Adresa: |
19800, 27892301, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17, U Hostavického potoka 727/17, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
JANA DUFKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
člen výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
19800, 27892301, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17 |
|
Ing. Světlana Michálková
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
místopředseda výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
19800, 27892301, Hlavní město Praha, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17 |
|
ONDŘEJ ČEPL
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
předseda výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
19000, 22516921, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Českolipská, 389, 9 |
|
MARTIN VOREL
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
17000, 22292659, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25 |
|
JANA DUFKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
člen výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
19800, 27892301, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17, U Hostavického potoka 727/17, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Ing. SVĚTLANA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
místopředseda výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
19800, 27892301, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17, U Hostavického potoka 727/17, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
ONDŘEJ ČEPL
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
předseda výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
19000, 22516921, Praha, Střížkov, Českolipská, 389, 9, Českolipská 389/9, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
MARTIN VOREL
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25, Ovenecká 73/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
LUCIE VÁVROVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
19800, 27892301, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17 |
|
ONDŘEJ ČEPL
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
předseda výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
19000, 22516921, Praha 9, Střížkov, Českolipská, 389, 9 |
|
PAVEL VOBORNÍK
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
19800, 27892310, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19 |
|
MARTIN VOREL
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha 7, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25 |
|
LUCIE VÁVROVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
19800, 27892301, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 17, U Hostavického potoka 727/17, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
MARTIN VOREL
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
17000, 22292659, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 73, 25, Ovenecká 73/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
PAVEL VOBORNÍK
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
člen výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
19800, 27892310, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19, U Hostavického potoka 727/19, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
ONDŘEJ ČEPL
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
předseda výboru |
26.03.2013 |
Adresa: |
19000, 22516921, Praha, Střížkov, Českolipská, 389, 9, Českolipská 389/9, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
PAVEL VOBORNÍK
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
předseda výboru |
15.05.2012 |
Adresa: |
19800, 27892310, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19 |
|
Ing. Světlana Michálková
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
místopředseda výboru |
15.05.2012 |
Adresa: |
78985, 8129355, Mohelnice, 1.máje, 716, 13 |
|
PAVEL VOBORNÍK
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
předseda výboru |
15.05.2012 |
Adresa: |
19800, 27892310, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19, U Hostavického potoka 727/19, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Světlana Michálková
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
místopředseda výboru |
15.05.2012 |
Adresa: |
78985, 8129355, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, 1. máje, 716, 13, 1. máje 716/13, 78985 Mohelnice |
|
PAVEL VOBORNÍK
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
člen výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
19800, 27892310, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19 |
|
Karel Stolín
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
člen výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
19800, 27892280, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 13 |
|
PAVEL VOBORNÍK
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
člen výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
19800, 27892310, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19, U Hostavického potoka 727/19, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Karel Stolín
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
člen výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
19800, 27892280, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 13, U Hostavického potoka 727/13, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Jan Kristek
|
Neaktivní
od 23.08.2011
|
člen výboru |
02.06.2011 |
Adresa: |
11800, Praha 1, Malá Strana, Malostranské náměstí, 204, 15 |
|
Ing. Světlana Michálková
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
předseda výboru |
02.06.2011 |
Adresa: |
78985, 8129355, Mohelnice, 1.máje, 716, 13 |
|
David Zamazal
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
místopředseda výboru |
02.06.2011 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15 |
|
Jan Kristek
|
Neaktivní
od 23.08.2011
|
člen výboru |
02.06.2011 |
Adresa: |
Praha 1, Malá Strana, Malostranské náměstí, 11800, 15, Malostranské náměstí 204/15, 11800 Praha 1 - Malá Strana, Česká republika |
|
David Zamazal
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
místopředseda výboru |
02.06.2011 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15, U Hostavického potoka 727/15, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Světlana Michálková
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
předseda výboru |
02.06.2011 |
Adresa: |
78985, 8129355, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, 1. máje, 716, 13, 1. máje 716/13, 78985 Mohelnice |
|
Ing. Jiří Máca
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
člen výboru |
01.06.2010 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15 |
|
Ing. Jiří Máca
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
člen výboru |
01.06.2010 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15, U Hostavického potoka 727/15, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Josef Ješ
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
19800, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 9 |
|
Ing. Jiří Máca
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
58601, 12368784, Jihlava, Březinova, 3997, 112 |
|
Ing. Josef Ješ
|
Neaktivní
od 12.03.2011
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
19800, 27892310, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19 |
|
Jan Kristek
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
předseda výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
11800, Praha 1, Malá Strana, Malostranské náměstí, 204, 15 |
|
Ing. Světlana Michálková
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
místopředseda výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
78985, 8129355, Mohelnice, 1.máje, 716, 13 |
|
David Zamazal
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15 |
|
Ing. Josef Ješ
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
Praha 9, Hostavice, U Hostavického potoka, 19800, 9, U Hostavického potoka 727/9, 19800 Praha 9 - Hostavice, Česká republika |
|
Ing. Jiří Máca
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
58601, 12368784, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Březinova, 3997, 112, Březinova 3997/112, 58601 Jihlava |
|
Ing. JOSEF JEŠ
|
Neaktivní
od 12.03.2011
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
19800, 27892310, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 19, U Hostavického potoka 727/19, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
David Zamazal
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
člen výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15, U Hostavického potoka 727/15, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Jan Kristek
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
předseda výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
Praha 1, Malá Strana, Malostranské náměstí, 11800, 15, Malostranské náměstí 204/15, 11800 Praha 1 - Malá Strana, Česká republika |
|
Ing. Světlana Michálková
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
místopředseda výboru |
04.05.2010 |
Adresa: |
78985, 8129355, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, 1. máje, 716, 13, 1. máje 716/13, 78985 Mohelnice |
|