MICHAL NEDVĚD
|
Neaktivní
od 01.02.2020
|
jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21708312, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30 |
|
MICHAL NEDVĚD
|
Neaktivní
od 01.02.2020
|
jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21708312, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30, Hybernská 1012/30, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MICHAL NEDVĚD
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
67182, 26640651, Dobšice, Dobšice, Sadová, 528 |
|
MICHAL NEDVĚD
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
67182, 26640651, Znojmo, Dobšice, Dobšice, Sadová, 528, Sadová 528, 67182 Dobšice |
|
MICHEL JAN ALEXIEV
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
10.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21727228, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Haštalská, 1072, 6 |
|
MICHEL JAN ALEXIEV
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
10.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21727228, Praha, Staré Město, Haštalská, 1072, 6, Haštalská 1072/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Kristýna Kejhová
|
Neaktivní
od 10.01.2014
|
jednatel |
29.10.2012 |
Adresa: |
17000, 22307770, Praha 7, Holešovice, Bubenská, 1159, 15 |
|
Kristýna Kejhová
|
Neaktivní
od 10.01.2014
|
jednatel |
29.10.2012 |
Adresa: |
17000, 22307770, Praha, Holešovice, Bubenská, 1159, 15, Bubenská 1159/15, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Kristýna Karbanová
|
Neaktivní
od 29.10.2012
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
17000, 22307770, Praha 7, Bubenská, 1159, 15 |
|
Kristýna Karbanová
|
Neaktivní
od 29.10.2012
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
17000, 22307770, Praha, Holešovice, Bubenská, 1159, 15, Bubenská 1159/15, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Michala Kubošková
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
jednatel |
15.09.2010 |
Adresa: |
18100, 22317139, Praha 8, Ústavní, 131 |
|
Michala Kubošková
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
jednatel |
15.09.2010 |
Adresa: |
18100, 22317139, Praha, Bohnice, Ústavní, 131, Ústavní 131, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|