VALERY FROLOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.06.2024 |
|
VALERY FROLOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
41501, 20241747, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1547, 16 |
|
ROMAN GOLOVANOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.11.2015 |
|
Petr Ivanovskiy
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.2005 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Nábřeží černé říčky 20, Ruská federace , v ČR: Teplice, Unčínská 1548 |
|
Valerian Buzalskiy
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.2005 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Graždánský prosp. čp. 117, Ruská federace, v ČR: Teplice, Unčínská 1548 |
|
Petr Ivanovskiy
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.2005 |
Adresa: |
41501, 20241755, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1548, 18, Unčínská 1548/18, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Valerian Buzalskiy
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.2005 |
Adresa: |
41501, 20241755, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1548, 18, Unčínská 1548/18, Trnovany, 41501 Teplice |
|
VALERY FROLOV
|
Neaktivní
od 03.06.2024
|
Jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
41501, 20241747, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1547, 16, Unčínská 1547/16, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Valery Frolov
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
Jednatel |
25.01.2005 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Dobrovolcev čp. 16, Ruská federace , v ČR: Teplice, Unčínská 1548 |
|
Roman Golovanov
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
Jednatel |
25.01.2005 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, ul. Zamšina čp. 25/2, Ruská federace, v ČR. Teplice, Unčínská 1548 |
|
Roman Golovanov
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
Jednatel |
25.01.2005 |
Adresa: |
41501, 20241755, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1548, 18, Unčínská 1548/18, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Valery Frolov
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
Jednatel |
25.01.2005 |
Adresa: |
41501, 20241755, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1548, 18, Unčínská 1548/18, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Valerian Buzalskiy
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
Jednatel |
28.01.2004 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Graždánský prosp. čp. 117, Ruská federace v ČR: Teplice, Unčínská 1547 |
|
Valerian Buzalskiy
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
Jednatel |
28.01.2004 |
Adresa: |
41501, 20241747, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1547, 16, Unčínská 1547/16, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Valerian Bouzalski
|
Neaktivní
od 28.01.2004
|
Jednatel |
21.04.2001 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Graždánský prosp. čp. 117, Ruská federace v ČR: Teplice, Unčínská 1547 |
|
Valeri Frolov
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
Jednatel |
21.04.2001 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Dobrovolcev čp. 16, Ruská federace v ČR: Teplice, Unčínská 1547 |
|
Petr Ivanovski
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
Jednatel |
21.04.2001 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Nábřeží černé říčky 20, Ruská federace v ČR: Teplice, Unčínská 1547 |
|
Roman Golovanov
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
Jednatel |
21.04.2001 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, ul. Zamšina čp. 25/2, Ruská federace v ČR. Teplice, Unčínská 1547 |
|
Valerian Bouzalski
|
Neaktivní
od 28.01.2004
|
Jednatel |
21.04.2001 |
Adresa: |
41501, 20241747, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1547, 16, Unčínská 1547/16, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Roman Golovanov
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
Jednatel |
21.04.2001 |
Adresa: |
41501, 20241747, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1547, 16, Unčínská 1547/16, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Valeri Frolov
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
Jednatel |
21.04.2001 |
Adresa: |
41501, 20241747, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1547, 16, Unčínská 1547/16, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Petr Ivanovski
|
Neaktivní
od 25.01.2005
|
Jednatel |
21.04.2001 |
Adresa: |
41501, 20241747, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1547, 16, Unčínská 1547/16, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Valeri Frolov
|
Neaktivní
od 21.04.2001
|
Jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Dobrovolcev čp. 16, Ruská federace v ČR: Teplice, K. Čapka 2473 |
|
Petr Ivanovski
|
Neaktivní
od 21.04.2001
|
Jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Nábřeží černé říčky 20, Ruská federace v ČR: Teplice, K. Čapka 2473 |
|
Valerian Bouzalski
|
Neaktivní
od 21.04.2001
|
Jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Graždánský prosp. čp. 117, Ruská federace v ČR: Teplice, K. Čapka 2473 |
|
Roman Golovanov
|
Neaktivní
od 21.04.2001
|
Jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, ul. Zamšina čp. 25/2, Ruská federace v ČR. Teplice, K. Čapka 2473 |
|
Oleg Chramko
|
Neaktivní
od 12.04.1999
|
Jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
Teplice, Teplice, A. Staška, 1721 |
|
Oleg Chramko
|
Neaktivní
od 12.04.1999
|
Jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
41501, 20265026, Teplice, Teplice, Teplice, Juditina, 1721, 16, Juditina 1721/16, 41501 Teplice |
|