JUDr. RENÉ ŠVEC
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
LUBOŠ SVĚTELSKÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
IVANA POKORNÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2, Weberova 1528/2, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
LENKA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6, Weberova 1530/6, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
ZDENĚK TIMOFIJ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.08.2024 |
Adresa: |
40502, 233609, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1529, 4, Weberova 1529/4, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
JUDr. RENÉ ŠVEC
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8 |
|
LUBOŠ SVĚTELSKÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8 |
|
IVANA POKORNÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2 |
|
ZDENĚK TIMOFIJ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233609, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1529, 4 |
|
LENKA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6 |
|
JUDr. RENÉ ŠVEC
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
Předseda představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
LUBOŠ SVĚTELSKÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
Místopředseda představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
IVANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
Člen představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2, Weberova 1528/2, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
ZDENĚK TIMOFIJ
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
Člen představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233609, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1529, 4, Weberova 1529/4, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
LENKA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
Člen představenstva |
01.08.2019 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6, Weberova 1530/6, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
LUBOŠ SVĚTELSKÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Místopředseda představenstva |
07.08.2018 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8 |
|
ZDENĚK TIMOFIJ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Člen představenstva |
07.08.2018 |
Adresa: |
40502, 233609, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1529, 4 |
|
LUBOŠ SVĚTELSKÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Místopředseda představenstva |
07.08.2018 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
ZDENĚK TIMOFIJ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Člen představenstva |
07.08.2018 |
Adresa: |
40502, 233609, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1529, 4, Weberova 1529/4, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
IVANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Člen představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2 |
|
IVANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Člen představenstva |
29.07.2017 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2, Weberova 1528/2, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
IVANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
Člen představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2 |
|
LUBOŠ SVĚTELSKÝ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
Člen představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8 |
|
MIROSLAV PEJPEK
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
Místopředseda představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8 |
|
RENÉ ŠVEC
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Předseda představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8 |
|
KAMILA BÍROVKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Člen představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2 |
|
IVANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
Člen představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2, Weberova 1528/2, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
LUBOŠ SVĚTELSKÝ
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
Člen představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
MIROSLAV PEJPEK
|
Neaktivní
od 07.08.2018
|
Místopředseda představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
RENÉ ŠVEC
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Předseda představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
KAMILA BÍROVKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
Člen představenstva |
11.10.2014 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2, Weberova 1528/2, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Ivana Pokorná
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Člen představenstva |
10.08.2012 |
Adresa: |
40502, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2 |
|
IVANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Člen představenstva |
10.08.2012 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2, Weberova 1528/2, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Petr Slavík
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Místopředseda představenstva |
26.07.2011 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6 |
|
Petr Slavík
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Místopředseda představenstva |
26.07.2011 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6, Weberova 1530/6, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Martin Jelínek
|
Neaktivní
od 27.07.2010
|
Místopředseda představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
40502, Děčín VI, Weberova, 1529/4 |
|
JUDr. René Švec
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Předseda představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
40502, Děčín VI, Weberova, 1531/8 |
|
Kamila Bírovková
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Člen představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
40502, Děčín VI, Weberova, 1528/2 |
|
Miroslav Pejpek
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Člen představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
40502, Děčín VI, Weberova, 1531/8 |
|
Martin Jelínek
|
Neaktivní
od 27.07.2010
|
Místopředseda představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
40502, 233609, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1529, 4, Weberova 1529/4, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
JUDr. RENÉ ŠVEC
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Předseda představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
KAMILA BÍROVKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Člen představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2, Weberova 1528/2, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
MIROSLAV PEJPEK
|
Neaktivní
od 11.10.2014
|
Člen představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Ing. Jan Řešátko
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
Člen představenstva |
07.08.2008 |
Adresa: |
40502, Děčín VI, Weberova, 1530/6 |
|
Ing. Jan Řešátko
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
Člen představenstva |
07.08.2008 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6, Weberova 1530/6, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Ivana Pokorná
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
Místopředseda představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1528/2 |
|
Martin Jelínek
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
Člen představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
40502, Děčín VI, Weberova, 1529/4 |
|
Martin Jelínek
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
Člen představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
40502, 233609, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1529, 4, Weberova 1529/4, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
IVANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
Místopředseda představenstva |
29.11.2007 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2, Weberova 1528/2, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Petr Slavík
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
Místopředseda představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1530/6 |
|
Ivana Pokorná
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
Člen představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1528/2 |
|
Mgr. Jaroslava Šetková
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
Člen představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1530/6 |
|
JUDr. René Švec
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
Předseda představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1531/8 |
|
Miroslav Pejpek
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
Člen představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1531/8 |
|
Petr Slavík
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
Místopředseda představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6, Weberova 1530/6, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
IVANA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
Člen představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
40502, 233595, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1528, 2, Weberova 1528/2, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Mgr. Jaroslava Šetková
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
Člen představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6, Weberova 1530/6, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
JUDr. RENÉ ŠVEC
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
Předseda představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
MIROSLAV PEJPEK
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
Člen představenstva |
18.02.2005 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
JUDr. René Švec
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Předseda představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1531/8 |
|
Mgr. František Škornička
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Místopředseda představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1529/4 |
|
MUDr. Vladislav Šetek
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Člen představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1530/6 |
|
Petr Slavík
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Člen představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1530/6 |
|
Vladimír Loubek
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Člen představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
Děčín VI, Weberova, 1531/8 |
|
MUDr. Vladislav Šetek
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Člen představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6, Weberova 1530/6, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Petr Slavík
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Člen představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
40502, 233617, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1530, 6, Weberova 1530/6, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Vladimír Loubek
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Člen představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
JUDr. RENÉ ŠVEC
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Předseda představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
40502, 233625, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1531, 8, Weberova 1531/8, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Mgr. František Škornička
|
Neaktivní
od 18.02.2005
|
Místopředseda představenstva |
04.05.2002 |
Adresa: |
40502, 233609, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Weberova, 1529, 4, Weberova 1529/4, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|