Mgr. Ing. JAN KYNĚRA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2024 |
Adresa: |
Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, Na Bělince, 68604, Na Bělince 1817, 68604 Kunovice, okres: Uherské Hradiště, Česká republika |
|
Bc. TOMÁŠ JEŘELA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2024 |
Adresa: |
69631, 13370774, Hodonín, Bukovany, Bukovany, 266, č.p. 266, 69631 Bukovany |
|
Mgr. Ing. JAN KYNĚRA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.06.2021 |
Adresa: |
68606, 73086363, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1522 |
|
Bc. TOMÁŠ JEŘELA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.06.2021 |
Adresa: |
69701, 13437623, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Jalovcová, 2193, 23 |
|
Bc. TOMÁŠ JEŘELA
|
Neaktivní
od 22.03.2024
|
jednatel |
29.06.2021 |
Adresa: |
69701, 13437623, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Jalovcová, 2193, 23, Jalovcová 2193/23, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Mgr. Ing. JAN KYNĚRA
|
Neaktivní
od 16.08.2024
|
jednatel |
29.06.2021 |
Adresa: |
68606, 73086363, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1522, Štěpnická 1522, 68606 Uherské Hradiště |
|
RICHARD KOŽÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
69602, 13523252, Ratíškovice, Ratíškovice, Sportovní, 734 |
|
JAROMÍR HORSÁK
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
69667, 13510711, Radějov, Radějov, 240 |
|
RICHARD KOŽÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
69602, 13523252, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Sportovní, 734, Sportovní 734, 69602 Ratíškovice |
|
JAROMÍR HORSÁK
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
69667, 13510711, Hodonín, Radějov, Radějov, 240, č.p. 240, 69667 Radějov |
|
Ing. Richard Kožík
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
23211300, Hodonín, Hodonín, Konečná, 3617/5 |
|
Ing. Richard Kožík
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
69501, 23211300, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Konečná, 3617, 5, Konečná 3617/5, 69501 Hodonín |
|
Ing. Richard Kožík
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
jednatel |
19.12.1997 |
Adresa: |
23207302, Hodonín, Hodonín, Velkomoravská, 3218/30 |
|
Ing. Jaromír Horsák
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
19.12.1997 |
Adresa: |
23212624, Hodonín, Hodonín, Jižní, 3765 |
|
Ing. Richard Kožík
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
jednatel |
19.12.1997 |
Adresa: |
69501, 23207302, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Velkomoravská, 3218, 30, Velkomoravská 3218/30, 69501 Hodonín |
|
Ing. Jaromír Horsák
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
19.12.1997 |
Adresa: |
69501, 23212624, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Jižní, 3765, 17, Jižní 3765/17, 69501 Hodonín |
|