Mgr. Petra Bábíčková
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
předseda představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
69642, 4, Hodonín, Vracov, Kučovanská, 1692 |
|
Mgr. Petra Bábíčková
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
předseda představenstva |
22.01.1999 |
Adresa: |
1692, Hodonín, Vracov, Kučovanská, 69642, Kučovanská 1692, 69642 Vracov, okres: Hodonín, Česká republika |
|
Mgr. Petra Bábíčková
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
předseda představenstva |
28.12.1998 |
Adresa: |
69642, 3, Hodonín, Vracov, Kunčovská, 1692 |
|
JUDr. Karel Longaver
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
místopředseda představenstva |
28.12.1998 |
Adresa: |
69701, 25079964, Kyjov, Kollárova, 225 |
|
Zdeněk Vanďurka
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
člen představenstva |
28.12.1998 |
Adresa: |
69602, 13525999, Hodonín, Ratíškovice, 1008 |
|
Mgr. Petra Bábíčková
|
Neaktivní
od 22.01.1999
|
předseda představenstva |
28.12.1998 |
Adresa: |
1692, Hodonín, Vracov, Kunčovská, 69642, Kunčovská 1692, 69642 Vracov, okres: Hodonín, Česká republika |
|
JUDr. Karel Longaver
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
místopředseda představenstva |
28.12.1998 |
Adresa: |
69701, 25079964, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Kollárova, 225, 8, Kollárova 225/8, 69701 Kyjov |
|
Zdeněk Vanďurka
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
člen představenstva |
28.12.1998 |
Adresa: |
69602, 13525999, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Vrbky, 1008, Vrbky 1008, 69602 Ratíškovice |
|
ing. Petr Bernátek
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
místopředseda představenstva |
16.04.1998 |
Adresa: |
4209311, Zlín, Zlín, Tyršovo nábř., 192 |
|
Ivan Kouřil
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
člen představenstva |
16.04.1998 |
Adresa: |
4251504, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4889 |
|
Jan Maluš
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
předseda představenstva |
16.04.1998 |
Adresa: |
4248724, Zlín, Zlín, Luční, 4572 |
|
Ing. Petr Bernátek
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
místopředseda představenstva |
16.04.1998 |
Adresa: |
76001, 4209311, Zlín, Zlín, Zlín, Tyršovo nábřeží, 192, Tyršovo nábřeží 192, 76001 Zlín |
|
Ivan Kouřil
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
člen představenstva |
16.04.1998 |
Adresa: |
76005, 4251504, Zlín, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4889, Valachův žleb 4889, 76005 Zlín |
|
Jan Maluš
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
předseda představenstva |
16.04.1998 |
Adresa: |
76005, 4248724, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4572, Luční 4572, 76005 Zlín |
|