MICHAL FULNECKÝ
|
Neaktivní
od 03.11.2018
|
jednatel |
08.10.2018 |
Adresa: |
16000, 22180044, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23 |
|
MICHAL FULNECKÝ
|
Neaktivní
od 03.11.2018
|
jednatel |
08.10.2018 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MICHAIL TICHONOV
|
Neaktivní
od 08.10.2018
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
27201, 1439316, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Polská, 2552 |
|
Ing. Michail Tichonov
|
Neaktivní
od 08.10.2018
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
27201, 1439316, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Polská, 2552, Polská 2552, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Michail Tichonov
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
03.08.2009 |
Adresa: |
Kladno-Kročehlavy, ul. Polská, 2552 |
|
Ing. Michail Tichonov
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
03.08.2009 |
Adresa: |
27201, 1439316, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Polská, 2552, Polská 2552, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Michail Tichonov
|
Neaktivní
od 03.08.2009
|
jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
Kladno-Kročehlavy, ul. Polská, 2552 |
|
Ing. Michail Tichonov
|
Neaktivní
od 03.08.2009
|
jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
27201, 1439316, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Polská, 2552, Polská 2552, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|