Eliška Daňková
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
18200, 22366997, Praha 8, Kobylisy, Kobyliské náměstí, 998, 5 |
|
Eliška Daňková
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
18200, 22366997, Praha, Kobylisy, Kobyliské náměstí, 998, 5, Kobyliské náměstí 998/5, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Eliška Daňková
|
Neaktivní
od 19.11.2012
|
jednatel |
09.12.2006 |
Adresa: |
12642291, Řež, 47 |
|
Eliška Daňková
|
Neaktivní
od 19.11.2012
|
jednatel |
09.12.2006 |
Adresa: |
25068, 12642291, Praha-východ, Husinec, Řež, Hlavní, 47, Hlavní 47, Řež, 25068 Husinec |
|
Eliška Daňková
|
Neaktivní
od 09.12.2006
|
jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
12642291, Řež, 47 |
|
Eliška Daňková
|
Neaktivní
od 09.12.2006
|
jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
25068, 12642291, Praha-východ, Husinec, Řež, Hlavní, 47, Hlavní 47, Řež, 25068 Husinec |
|
Jan Benda
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
jednatel |
22.05.2002 |
Adresa: |
13000, 21774170, Praha 3, Praha 3, Kubelíkova, 64/717 |
|
Jan Benda
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
jednatel |
22.05.2002 |
Adresa: |
13000, 21774170, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 717, 64, Kubelíkova 717/64, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|