DANUŠE MACOURKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství |
06.12.2016 |
Adresa: |
10400, 25017888, Hlavní město Praha, Praha, Hájek u Uhříněvsi, Pod Markétou, 95 |
|
DANUŠE MACOURKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství |
06.12.2016 |
Adresa: |
10400, 25017888, Praha, Hájek u Uhříněvsi, Pod Markétou, 95, Pod Markétou 95, Hájek u Uhříněvsi, 10400 Praha 10 |
|
Ing. DANUŠE MACOURKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
pověřený vlastník |
11.11.2016 |
Adresa: |
10400, 25017888, Hlavní město Praha, Praha, Hájek u Uhříněvsi, Pod Markétou, 95 |
|
Ing. DANUŠE MACOURKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
pověřený vlastník |
11.11.2016 |
Adresa: |
10400, 25017888, Praha, Hájek u Uhříněvsi, Pod Markétou, 95, Pod Markétou 95, Hájek u Uhříněvsi, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Danuše Macourková
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
pověřený vlastník |
04.06.2012 |
Adresa: |
10400, 25017888, Hlavní město Praha, Praha 22, Hájek, Pod Markétou, 95 |
|
Ing. DANUŠE MACOURKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
pověřený vlastník |
04.06.2012 |
Adresa: |
10400, 25017888, Praha, Hájek u Uhříněvsi, Pod Markétou, 95, Pod Markétou 95, Hájek u Uhříněvsi, 10400 Praha 10 |
|
Michal Horník
|
Neaktivní
od 04.06.2012
|
pověřený vlastník |
09.04.2009 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Strossmayerovo nám., 1297/9 |
|
Michal Horník
|
Neaktivní
od 04.06.2012
|
pověřený vlastník |
09.04.2009 |
Adresa: |
17000, 22309527, Praha, Holešovice, Strossmayerovo náměstí, 1297, 9, Strossmayerovo náměstí 1297/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|